EP3740133 - ULTRASCHALLBILDGEBUNGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.10.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.07.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.01.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Medison Co., Ltd. 3366, Hanseo-ro, Nam-myeon Hongcheon-gun, Gangwon-do, 25108 / KR | [2020/48] | Erfinder | 01 /
KO, Jong-Sun 3366, Hanseo-ro, Nam-myeon Hongcheon-gun Gangwon-do 25108 / KR | 02 /
MIN, Hae Kee 3366, Hanseo-ro, Nam-myeon Hongcheon-gun Gangwon-do 25108 / KR | 03 /
KIM, Seong Jin 3366, Hanseo-ro, Nam-myeon Hongcheon-gun Gangwon-do 25108 / KR | [2020/48] | Vertreter | Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2020/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19741327.1 | 16.01.2019 | [2020/48] | WO2019KR00641 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20180006346 | 18.01.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20180006346 | [2020/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019143123 | Datum: | 25.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3740133 | Datum: | 25.11.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.07.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 25.07.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.2021 | Klassifikation | IPC: | A61B8/08, A61B8/00 | [2020/48] | CPC: |
A61B8/0841 (EP,KR,US);
A61B17/3403 (EP,US);
A61B34/20 (US);
A61B8/0883 (EP);
A61B8/14 (US);
A61B8/4455 (EP,US);
A61B8/461 (KR);
A61B8/463 (EP,US);
A61B8/5223 (EP);
A61B8/54 (KR);
G16H50/30 (EP);
A61B10/0233 (EP,US);
A61B2017/3413 (EP,US);
A61B2034/2063 (US);
A61B2034/2065 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ULTRASCHALLBILDGEBUNGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR STEUERUNG DAVON | [2020/48] | Englisch: | ULTRASOUND IMAGING APPARATUS AND METHOD OF CONTROLLING THE SAME | [2020/48] | Französisch: | APPAREIL D'IMAGERIE ULTRASONORE ET SON PROCÉDÉ DE COMMANDE | [2020/48] | Eintritt in die regionale Phase | 25.06.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.06.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 25.06.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.06.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.06.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/48] | 09.12.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.08.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.12.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2013096430 (YOSHIARA HIROKI [JP], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [YA]US2017095226 (TANAKA GO [JP], et al) [Y] 4-6,15 * the whole document * [A] 1-3,7-14; | [XYI]US2017143295 (PARK SUNG-CHAN [KR], et al) [X] 1-3,7,9,12-14 * the whole document * [Y] 4-6,15 [I] 8,10,11 | Internationale Recherche | [A]JP2010068923 (FUJIFILM CORP) [A] 1-15* See the whole document. *; | [Y]US2015209003 (HALMANN MENACHEM [US], et al) [Y] 8-10 * See paragraphs [12],[19], claim 1 and figues 1-5. *; | [A]US2015289839 (SAITO MASAHIRO [JP], et al) [A] 1-15 * See the whole document. *; | [XY]US2016081666 (DEGUCHI TAKASHI [JP], et al) [X] 1-7, 11-15 * See paragraph [18] and claims 15-24. * [Y] 8-10; | [A]US2016184611 (BROSENS-KESSELS ANGELIQUE CARIN JOHANNA MARIA [NL], et al) [A] 1-15 * See the whole document. * |