EP3802981 - DECKENSTRAHLPLATTE MIT EINER BELEUCHTUNGSAUFNAHME, SOWIE VERWENDUNG EINES BELEUCHTUNGSELEMENTS MIT EINER SOLCHEN DECKENSTRAHLPLATTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2021/15] | TEMPERIERKÖRPER MIT EINER BELEUCHTUNGSAUFNAHME | ||
[2023/25] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.09.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.06.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.03.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.12.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 31.07.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.09.2024 [2024/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zehnder Group International AG Moortalstrasse 1 5722 Gränichen / CH | [2021/15] | Erfinder | 01 /
WESCHLE, Hans-Peter Kreuzstrasse 11 77743 Neuried / DE | [2021/15] | Vertreter | Rentsch Partner AG Kirchenweg 8 Postfach 8034 Zürich / CH | [2023/41] |
Frühere [2021/15] | Rentsch Partner AG Bellerivestrasse 203 Postfach 8034 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19742460.9 | 23.05.2019 | [2021/15] | WO2019IB54284 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH20180000668 | 28.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 6682018 | [2021/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019229598 | Datum: | 05.12.2019 | Sprache: | DE | [2019/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3802981 | Datum: | 14.04.2021 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 05.12.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3802981 | Datum: | 11.10.2023 | Sprache: | DE | [2023/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.12.2019 | Klassifikation | IPC: | E04B9/22, F21S8/02, F21V21/04, F24D3/16, F24F5/00 | [2021/15] | CPC: |
E04B9/006 (EP);
E04B9/225 (EP);
F21V33/006 (EP);
F24D3/165 (EP);
F24F5/0092 (EP);
F21S8/026 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DECKENSTRAHLPLATTE MIT EINER BELEUCHTUNGSAUFNAHME, SOWIE VERWENDUNG EINES BELEUCHTUNGSELEMENTS MIT EINER SOLCHEN DECKENSTRAHLPLATTE | [2023/25] | Englisch: | RADIANT CEILING PANEL WITH A LIGHTING RECEPTACLE, AND USE OF A LIGHTING ELEMENT WITH SUCH A RADIANT CEILING PANEL | [2023/25] | Französisch: | PANNEAU DE PLAFOND RAYONNANT AVEC LOGEMENT D'ÉCLAIRAGE, ET UTILISATION D'UN ÉLÉMENT D'ÉCLAIRAGE AVEC UN TEL PANNEAU DE PLAFOND RAYONNANT | [2023/25] |
Frühere [2021/15] | TEMPERIERKÖRPER MIT EINER BELEUCHTUNGSAUFNAHME | ||
Frühere [2021/15] | TEMPERATURE -CONTROL BODY HAVING A LIGHTING ELEMENT RECEPTACLE | ||
Frühere [2021/15] | CORPS DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE AVEC LOGEMENT D'ÉCLAIRAGE | Eintritt in die regionale Phase | 25.11.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.11.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.11.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.11.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/15] | 25.11.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.07.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.02.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.04.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.06.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.09.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.09.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.09.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 12.07.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 11.10.2023 | DK | 11.10.2023 | EE | 11.10.2023 | ES | 11.10.2023 | HR | 11.10.2023 | IT | 11.10.2023 | LT | 11.10.2023 | LV | 11.10.2023 | NL | 11.10.2023 | PL | 11.10.2023 | RO | 11.10.2023 | RS | 11.10.2023 | SE | 11.10.2023 | SK | 11.10.2023 | SM | 11.10.2023 | BG | 11.01.2024 | NO | 11.01.2024 | GR | 12.01.2024 | IS | 11.02.2024 | PT | 12.02.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | CZ | 11.10.2023 | |
DK | 11.10.2023 | ||
EE | 11.10.2023 | ||
ES | 11.10.2023 | ||
HR | 11.10.2023 | ||
LT | 11.10.2023 | ||
LV | 11.10.2023 | ||
NL | 11.10.2023 | ||
PL | 11.10.2023 | ||
RO | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SE | 11.10.2023 | ||
SM | 11.10.2023 | ||
BG | 11.01.2024 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
PT | 12.02.2024 | ||
Frühere [2024/34] | DK | 11.10.2023 | |
EE | 11.10.2023 | ||
ES | 11.10.2023 | ||
HR | 11.10.2023 | ||
LT | 11.10.2023 | ||
LV | 11.10.2023 | ||
NL | 11.10.2023 | ||
PL | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SE | 11.10.2023 | ||
SM | 11.10.2023 | ||
BG | 11.01.2024 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
PT | 12.02.2024 | ||
Frühere [2024/33] | DK | 11.10.2023 | |
ES | 11.10.2023 | ||
HR | 11.10.2023 | ||
LT | 11.10.2023 | ||
LV | 11.10.2023 | ||
NL | 11.10.2023 | ||
PL | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SE | 11.10.2023 | ||
SM | 11.10.2023 | ||
BG | 11.01.2024 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
PT | 12.02.2024 | ||
Frühere [2024/26] | ES | 11.10.2023 | |
HR | 11.10.2023 | ||
LT | 11.10.2023 | ||
LV | 11.10.2023 | ||
NL | 11.10.2023 | ||
PL | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SE | 11.10.2023 | ||
BG | 11.01.2024 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
PT | 12.02.2024 | ||
Frühere [2024/25] | ES | 11.10.2023 | |
HR | 11.10.2023 | ||
LT | 11.10.2023 | ||
NL | 11.10.2023 | ||
PL | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SE | 11.10.2023 | ||
BG | 11.01.2024 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
PT | 12.02.2024 | ||
Frühere [2024/21] | LT | 11.10.2023 | |
NL | 11.10.2023 | ||
BG | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Frühere [2024/20] | NL | 11.10.2023 | |
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Frühere [2024/17] | NL | 11.10.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP2741016 (MÜLLER RALPH [DE]) [A] 1,25,27* paragraphs [0001] , [00 2] , [00 8] , [0 18] - [0022]; figure 3 *; | [XI]DE202015101209U (ERWIN MÜLLER GMBH [DE]) [X] 1-4,6,8-10,12-16,21,22,24-27 * abstract * * paragraphs [0001] - [0005] - [0 12] - [0014] * [I] 5,7,11,17-20,23; | [XI]US2016178145 (OLESKE PETER J [US], et al) [X] 1-6,8,9,11-27 * paragraphs [0103] , [0112] - [0116] - [0121] , [0187] , [0188] , [0250] - [0264] * * paragraphs [0286] - [0307] - [0317] , [ 338] - [0341] * * figures 4A-C, 6, 7, 13, 18A-B, 19A-C, 30, 32A-B, 34B, 35 * * figures 37, 41, 42A-D, 43A-C, 44A-C, 45A-B, 47C, 49A-F * [I] 7,10 | Prüfung | US2017175961 | WO2019197991 |