EP3737191 - VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM ZUM SENDEN UND EMPFANGEN VON UPLINK-DATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.01.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.10.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.08.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.09.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.10.2023 [2023/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [N/P] |
Frühere [2020/46] | Für alle benannten Staaten HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Erfinder | 01 /
DU, Bai Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
ZHANG, Peng Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
LIU, Zhe Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 04 /
ZHOU, Guohua Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2020/46] | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [2020/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19750517.5 | 17.01.2019 | [2020/46] | WO2019CN72238 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201810146743 | 12.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201810146743 | [2020/46] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019154039 | Datum: | 15.08.2019 | Sprache: | ZH | [2019/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3737191 | Datum: | 11.11.2020 | Sprache: | EN | [2020/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 15.08.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.12.2020 | Klassifikation | IPC: | H04W74/02, H04W72/04, H04W72/08, H04W72/12 | [2021/03] | CPC: |
H04W72/1268 (EP,CN,US);
H04W72/02 (EP);
H04W72/0446 (CN,US);
H04W72/0453 (CN,US);
H04W72/23 (CN,US);
H04W72/542 (CN);
H04W74/006 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2020/46] | H04W74/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM ZUM SENDEN UND EMPFANGEN VON UPLINK-DATEN | [2020/46] | Englisch: | METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR SENDING AND RECEIVING UPLINK DATA | [2020/46] | Französisch: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME POUR ENVOYER ET RECEVOIR DES DONNÉES DE LIAISON MONTANTE | [2020/46] | Eintritt in die regionale Phase | 03.08.2020 | Übersetzung eingereicht | 03.08.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.08.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 03.08.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.08.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.08.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/46] | 14.07.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.01.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.05.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/42] | 15.06.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2023/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2016164140 (MOTOROLA MOBILITY LLC [US]); | [A]CN107210881 (ERICSSON TELEFON AB L M (PUBL)); | [A]CN107466486 (BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE LTD); |