EP3750331 - STEIGERER DER KOGNITIVEN FÄHIGKEIT EINER PROTHESE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.11.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.08.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.08.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cochlear Limited 1 University Avenue Macquarie University, New South Wales 2109 / AU | [2020/51] | Erfinder | 01 /
VON BRASCH, Alexander c/o Cochlear Limited, 1 University Avenue Macquarie University, New South Wales 2109 / AU | 02 /
FUNG, Stephen c/o Cochlear Limited, 1 University Avenue Macquarie University, New South Wales 2109 / AU | [2020/51] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2020/51] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19750809.6 | 06.02.2019 | [2020/51] | WO2019IB50945 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862626958P | 06.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862626958 P | [2020/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019155374 | Datum: | 15.08.2019 | Sprache: | EN | [2019/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3750331 | Datum: | 16.12.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.08.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 15.08.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.09.2021 | Klassifikation | IPC: | A61N1/36, A61B5/12, H04R25/00, // A61B5/00 | [2021/43] | CPC: |
A61N1/36039 (EP,US);
A61B5/165 (US);
A61B5/121 (US);
A61B5/123 (EP);
A61B5/125 (EP);
A61B5/4836 (EP);
A61B5/4851 (EP);
A61B5/7415 (US);
H04R25/606 (EP);
|
Frühere IPC [2020/51] | H04R25/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STEIGERER DER KOGNITIVEN FÄHIGKEIT EINER PROTHESE | [2020/51] | Englisch: | PROSTHETIC COGNITIVE ABILITY INCREASER | [2020/51] | Französisch: | DISPOSITIF D'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ COGNITIVE AU MOYEN D'UNE PROTHÈSE | [2020/51] | Eintritt in die regionale Phase | 17.07.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.07.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 17.07.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.07.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/51] | 22.04.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.04.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.08.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2016100796 (LINEAWEAVER SEAN [US]) [X] 1,6,7 * paragraphs [0040] , [0 88] - [0091]; figure 8 *; | [A]US2016119726 (PONTOPPIDAN NIELS HENRIK [DK], et al) [A] 1-15* paragraphs [0102] - [0109]; figure 2 *; | [XI]US2017056655 (LINEAWEAVER SEAN [US]) [X] 1,3,5-7 * paragraphs [0034] - [0078]; figures 1-3 * [I] 2,4,8-15 | Internationale Recherche | [Y]US2011022119 (PARKER JOHN [AU]) [Y] 1-2, 4, 9-10 * See paragraphs [0061]-[0074], claim 1 and figure 4. *; | [A]US2014286513 (HILLBRATT MARTIN E [SE], et al) [A] 1-2, 4-35 * See paragraphs [0025]-[0073] and figures 1A-3C. *; | [XYA]US2017056655 (LINEAWEAVER SEAN [US]) [X] 11-33 * See paragraphs [0034]-[0078], claims 1, 3, 10-14 and figures 1, 3. * [Y] 1-2, 4, 9-10 [A] 5-8, 34-35; | [A]US2017180895 (FLYNN MARK C [SE], et al) [A] 1-2, 4-35 * See paragraphs [0044]-[0062] and figure 4. *; | [A]US2017347209 (HEASMAN JOHN MICHAEL [AU], et al) [A] 1-2, 4-35* See paragraphs [0123]-[0125] and figure 19. *NOTE: Claims of this application are not numbered consecutively in Arabic numbers, since claim 3 is missing (PCT Rule 6.1(b)). * | vom Anmelder | US2016100796 | US2017056655 |