EP3840595 - VERBRAUCHSPRODUKT FÜR EINE AEROSOLERZEUGUNGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BEFÜLLUNG UND HERSTELLUNG EINES VERBRAUCHSPRODUKTS FÜR EINE AEROSOLERZEUGUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.06.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.05.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.02.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 23.08.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PL, SK | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | [2021/26] | Erfinder | 01 /
BESSO, Clement Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | 02 /
JORDIL, Yves Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | 03 /
TRITZ, Dorothy Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | 04 /
BATISTA, Rui Nuno Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | 05 /
GUNDUZ, Nazan Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | 06 /
VENOUIL, Joanne Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | [2021/26] | Vertreter | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [2023/52] |
Frühere [2021/26] | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19753109.8 | 19.08.2019 | [2021/26] | WO2019EP72103 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20180190093 | 21.08.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 18190093 | [2021/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020038868 | Datum: | 27.02.2020 | Sprache: | EN | [2020/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3840595 | Datum: | 30.06.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.02.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3840595 | Datum: | 27.12.2023 | Sprache: | EN | [2023/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.02.2020 | Klassifikation | IPC: | A24B15/16, A24F47/00, A24D1/14 | [2023/28] | CPC: |
A24B15/165 (EP,KR,US);
A24F40/42 (KR);
A24B15/167 (KR);
A24D1/14 (EP,KR,US);
A24D1/18 (KR);
A24D1/20 (EP,US);
|
Frühere IPC [2021/26] | A24B15/16, A24F47/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBRAUCHSPRODUKT FÜR EINE AEROSOLERZEUGUNGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BEFÜLLUNG UND HERSTELLUNG EINES VERBRAUCHSPRODUKTS FÜR EINE AEROSOLERZEUGUNGSVORRICHTUNG | [2021/26] | Englisch: | CONSUMABLE PRODUCT FOR AN AEROSOL GENERATING DEVICE AND METHODS OF FILLING AND MANUFACTURING A CONSUMABLE PRODUCT FOR AN AEROSOL GENERATING DEVICE | [2021/26] | Französisch: | PRODUIT CONSOMMABLE POUR DISPOSITIF DE GÉNÉRATION D'AÉROSOLS ET PROCÉDÉS DE REMPLISSAGE ET DE FABRICATION D'UN PRODUIT CONSOMMABLE POUR DISPOSITIF DE GÉNÉRATION D'AÉROSOLS | [2023/28] |
Frühere [2021/26] | PRODUIT CONSOMMABLE POUR UN DISPOSITIF DE GÉNÉRATION D'AÉROSOL ET PROCÉDÉS DE REMPLISSAGE ET DE FABRICATION D'UN PRODUIT CONSOMMABLE POUR UN DISPOSITIF DE GÉNÉRATION D'AÉROSOL | Eintritt in die regionale Phase | 13.12.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.12.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.12.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.12.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/26] | 13.12.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.04.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.06.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.10.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.10.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.10.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 27.12.2023 | ES | 27.12.2023 | HR | 27.12.2023 | PL | 27.12.2023 | RO | 27.12.2023 | RS | 27.12.2023 | SK | 27.12.2023 | SM | 27.12.2023 | NO | 27.03.2024 | GR | 28.03.2024 | IS | 27.04.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | CZ | 27.12.2023 | |
ES | 27.12.2023 | ||
HR | 27.12.2023 | ||
RO | 27.12.2023 | ||
RS | 27.12.2023 | ||
SM | 27.12.2023 | ||
NO | 27.03.2024 | ||
GR | 28.03.2024 | ||
IS | 27.04.2024 | ||
Frühere [2024/33] | ES | 27.12.2023 | |
HR | 27.12.2023 | ||
RS | 27.12.2023 | ||
SM | 27.12.2023 | ||
NO | 27.03.2024 | ||
GR | 28.03.2024 | ||
IS | 27.04.2024 | ||
Frühere [2024/32] | ES | 27.12.2023 | |
HR | 27.12.2023 | ||
RS | 27.12.2023 | ||
NO | 27.03.2024 | ||
GR | 28.03.2024 | ||
IS | 27.04.2024 | ||
Frühere [2024/25] | ES | 27.12.2023 | |
HR | 27.12.2023 | ||
RS | 27.12.2023 | ||
NO | 27.03.2024 | ||
GR | 28.03.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 28.03.2024 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB1108995 (DUPLAN AB); | [X]ES2089938 (INNOVACIONES PLASTICAS S A [ES]); | [A]WO2018002084 (BRITISH AMERICAN TOBACCO INVESTMENTS LTD [GB]); | [A]WO2018122375 (JT INT SA [CH]) |