EP3718733 - FORMVERFAHREN UND FORMVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.09.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 24.08.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.10.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.11.2021 [2021/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | [2020/41] | Erfinder | 01 /
IKEDA, Kosuke c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | 02 /
WATANABE, Yasunori c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | 03 /
SAKON, Kana c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | 04 /
OKABE, Ryoji c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | 05 /
OKUDA, Akihisa c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | 06 /
OZAKI, Ryota c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | [2020/41] | Vertreter | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [2020/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19755079.1 | 15.02.2019 | [2020/41] | WO2019JP05603 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180026484 | 16.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018026484 | [2020/41] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019160091 | Datum: | 22.08.2019 | Sprache: | JA | [2019/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3718733 | Datum: | 07.10.2020 | Sprache: | EN | [2020/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 22.08.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.11.2020 | Klassifikation | IPC: | B29C45/26, B29C33/44, B29C45/36, B29C45/56 | [2020/49] | CPC: |
B29C45/0025 (EP,US);
B29C45/5675 (EP,US);
B29C45/36 (EP,US);
B29C45/76 (US);
B29C2045/363 (EP);
B29C2045/366 (EP,US);
|
Frühere IPC [2020/41] | B29C45/26, B29C33/44 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FORMVERFAHREN UND FORMVORRICHTUNG | [2020/41] | Englisch: | MOLDING METHOD AND MOLDING DEVICE | [2020/41] | Französisch: | MÉTHODE DE MOULAGE ET DISPOSITIF DE MOULAGE | [2020/41] | Eintritt in die regionale Phase | 03.07.2020 | Übersetzung eingereicht | 03.07.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.07.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 03.07.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.07.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/41] | 01.06.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/45] | 22.06.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/45] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2021 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]JPS5351262 (IKEGAMI KANEGATA KOUGIYOU KK) [X] 1,3-5 * paragraph [0002]; figures 1-6 * * page 1, column 1, line 17 - column 2, line 14 * * page 2, column 2, line 13 - line 18 * [Y] 2,4; | [XYI]JPH0386511 (TONEN SEKIYUKAGAKU KK) [X] 1,3-5 * figures 1,2 * [Y] 2,4 [I] 2; | [Y]JPH05104582 (SHARP KK) [Y] 4 * paragraphs [0002] , [0013] - paragraph [0015]; figures 3,4 *; | [XYI]EP1607206 (TECHNO POLYMER CO LTD [JP]) [X] 1,3-5 * paragraph [0056]; figures 7b, 9,14 * * paragraphs [0045] , [0050] * [Y] 2,4 [I] 2; | [XYI]JP2007098714 (TOSHIBA CORP) [X] 1,3-5 * paragraph [0011] - paragraphs [0013] , [0035] , [0040] , [0043]; figures 1-4 * [Y] 2,4 [I] 2; | [A]JP2007331119 (TEIJIN CHEMICALS LTD) [A] 1* paragraphs [0074] , [0078] * | Internationale Recherche | [X]JPS5351262 (IKEGAMI KANEGATA KOUGIYOU KK) [X] 1-5 * , page 1, lower left column, line 17 to lower right column, line 14, page 2, lower left column, lines 13-18, fig. 1-5 (Family: none) *; | [A]JPS60166416 (HONDA MOTOR CO LTD) [A] 1-5* , entire text (Family: none) *; | [A]JPH07100879 (NACHI FUJIKOSHI CORP, et al) [A] 1-5 * , entire text (Family: none) *; | [A]JPH09141698 (NEW RAITO KOGYO KK) [A] 1-5 * , entire text (Family: none) *; | [XA]JP2007098714 (TOSHIBA CORP) [X] 1-3, 5 * , claim 1, paragraphs [0011]-[0013], [0043], fig. 1 (Family: none) * [A] 4; | [A]JP2007331119 (TEIJIN CHEMICALS LTD) [A] 1-5 * , entire text (Family: none) * | vom Anmelder | JP2717896B | JP2018026484 |