EP3677908 - VORRICHTUNG ZUR DIAGNOSE EINES BRUCHS EINES BATTERIEPACKS SOWIE BATTERIEPACK UND DIESES ENTHALTENDES FAHRZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/28] | VORRICHTUNG ZUR DIAGNOSE VON RISSEN IN EINEM BATTERIEPACK SOWIE BATTERIEPACK UND DIESES ENTHALTENDES FAHRZEUG | ||
[2023/15] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.03.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.11.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.06.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.09.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Energy Solution, Ltd. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 / KR | [2022/13] |
Frühere [2022/03] | Für alle benannten Staaten LG Energy Solution Ltd. Tower 1, 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu 07335 Seoul / KR | ||
Frühere [2020/28] | Für alle benannten Staaten LG CHEM, LTD. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | Erfinder | 01 /
SONG, Seung-Ho LG Chem Research Park, 188, Munji-ro Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 02 /
PAK, Jeong-In LG Chem Research Park, 188, Munji-ro Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 03 /
HONG, Myung-Su LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 04 /
CHOI, Yong-Seok LG Chem Research Park, 188, Munji-ro Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | [2020/40] |
Frühere [2020/28] | 01 /
SONG, Seung-Ho LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | ||
02 /
PAK, Jeong-In LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | |||
03 /
HONG, Myung-Su LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | |||
04 /
CHOI, Yong-Seok LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | Vertreter | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Frühere [2023/17] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2020/28] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19764057.6 | 06.03.2019 | [2020/28] | WO2019KR02614 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20180026445 | 06.03.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20180026445 | [2020/28] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019172655 | Datum: | 12.09.2019 | Sprache: | KO | [2019/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3677908 | Datum: | 08.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3677908 | Datum: | 26.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 12.09.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.12.2020 | Klassifikation | IPC: | G01N29/12, G01N29/04, G01N29/44, G01N29/46, G01N29/14 | [2021/01] | CPC: |
G01N29/46 (EP,US);
G01N29/12 (EP,KR,US);
G01N29/043 (EP,US);
G01N29/14 (EP);
G01N29/4454 (EP);
G01N2291/2697 (EP);
Y02E60/10 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2020/28] | G01N29/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR DIAGNOSE EINES BRUCHS EINES BATTERIEPACKS SOWIE BATTERIEPACK UND DIESES ENTHALTENDES FAHRZEUG | [2023/15] | Englisch: | APPARATUS FOR DIAGNOSING CRACK OF BATTERY PACK AND BATTERY PACK AND VEHICLE INCLUDING SAME | [2023/16] | Französisch: | DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC D'UN DOMMAGE DANS UN BLOC-BATTERIE, ET BLOC-BATTERIE ET VÉHICULE LE COMPRENANT | [2023/15] |
Frühere [2020/28] | VORRICHTUNG ZUR DIAGNOSE VON RISSEN IN EINEM BATTERIEPACK SOWIE BATTERIEPACK UND DIESES ENTHALTENDES FAHRZEUG | ||
Frühere [2020/28] | DEVICE FOR DIAGNOSING CRACKS IN BATTERY PACK, AND BATTERY PACK AND VEHICLE COMPRISING SAME | ||
Frühere [2020/28] | DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC DE FISSURES DANS UN BLOC-BATTERIE, ET BLOC-BATTERIE ET VÉHICULE LE COMPRENANT | Eintritt in die regionale Phase | 30.03.2020 | Übersetzung eingereicht | 30.03.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.03.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 30.03.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.03.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.03.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/28] | 09.07.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.11.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.02.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.02.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.02.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 29.01.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 26.04.2023 | CZ | 26.04.2023 | DK | 26.04.2023 | EE | 26.04.2023 | ES | 26.04.2023 | FI | 26.04.2023 | HR | 26.04.2023 | IT | 26.04.2023 | LT | 26.04.2023 | LV | 26.04.2023 | NL | 26.04.2023 | PL | 26.04.2023 | RO | 26.04.2023 | RS | 26.04.2023 | SE | 26.04.2023 | SI | 26.04.2023 | SK | 26.04.2023 | SM | 26.04.2023 | NO | 26.07.2023 | GR | 27.07.2023 | IS | 26.08.2023 | PT | 28.08.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/25] | AT | 26.04.2023 | |
CZ | 26.04.2023 | ||
DK | 26.04.2023 | ||
EE | 26.04.2023 | ||
ES | 26.04.2023 | ||
FI | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
LT | 26.04.2023 | ||
LV | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RO | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
SI | 26.04.2023 | ||
SK | 26.04.2023 | ||
SM | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 26.04.2023 | |
CZ | 26.04.2023 | ||
DK | 26.04.2023 | ||
EE | 26.04.2023 | ||
ES | 26.04.2023 | ||
FI | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
LT | 26.04.2023 | ||
LV | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RO | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
SK | 26.04.2023 | ||
SM | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
FI | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
LT | 26.04.2023 | ||
LV | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
SK | 26.04.2023 | ||
SM | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Frühere [2024/03] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
FI | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
LT | 26.04.2023 | ||
LV | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Frühere [2024/01] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
LT | 26.04.2023 | ||
LV | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 26.04.2023 | |
NL | 26.04.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Frühere [2023/43] | NL | 26.04.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]KR20060012556 (KOREA GAS CORP [KR]) [A] 1-12* the whole document *; | [A]KR20120037154 (HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR]) [A] 1-12 * the whole document * | Internationale Recherche | [Y]KR20060012556 (KOREA GAS CORP [KR]) [Y] 1-12; | [Y]KR20120037154 (HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR]) [Y] 1-12; | [A]KR20140117154 (SK CONTINENTAL E MOTION KOREA CO LTD [KR])[A] 1-12; | [A]KR20150045594 [A] 1-12; | [A]KR20160109062 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-12 | vom Anmelder | KR20180026445 |