EP3853326 - VERFAHREN ZUR PARTIALOXIDATION VON PYROLYTISCH ERZEUGTEN SPALTPRODUKTEN ZUR HERSTELLUNG VON SYNTHESEGAS IN EINEM GLEICHSTROMREAKTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.03.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 28.09.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.09.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ecoloop GmbH Samermoosweg 7 83376 Truchtlaching / DE | [2021/30] | Erfinder | 01 /
BAUMANN, Leonhard Tremmelstraße 8 94501 Aldersbach / DE | 02 /
MÖLLER, Roland Bahnhofstraße 30 83278 Traunstein / DE | [2021/30] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2021/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19770016.4 | 12.09.2019 | [2021/30] | WO2019EP74408 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201810122727 | 17.09.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018122727 | [2021/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020058093 | Datum: | 26.03.2020 | Sprache: | DE | [2020/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3853326 | Datum: | 28.07.2021 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 26.03.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.03.2020 | Klassifikation | IPC: | C10J3/26, C10J3/40, C10J3/66 | [2021/30] | CPC: |
C10J3/66 (EP);
C10J3/26 (EP);
C10J3/40 (EP);
C10K1/024 (EP);
C10J2200/158 (EP);
C10J2300/0916 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR PARTIALOXIDATION VON PYROLYTISCH ERZEUGTEN SPALTPRODUKTEN ZUR HERSTELLUNG VON SYNTHESEGAS IN EINEM GLEICHSTROMREAKTOR | [2021/30] | Englisch: | METHOD FOR THE PARTIAL OXIDATION OF PYROLYTICALLY PRODUCED BREAKDOWN PRODUCTS FOR PRODUCING SYNTHESIS GAS IN A DIRECT-CURRENT REACTOR | [2021/30] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR L'OXYDATION PARTIELLE DE PRODUITS DE DÉGRADATION GÉNÉRÉS PAR PYROLYSE POUR PRODUIRE UN GAZ DE SYNTHÈSE DANS UN RÉACTEUR À COURANT CONTINU | [2021/30] | Eintritt in die regionale Phase | 04.03.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.03.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.03.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.03.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/30] | 04.03.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2011005136 (MOELLER ROLAND [DE]) [X] 1,3,6,7,9,10,12,14,16,17,19 * paragraph [0020] - paragraph [0022]; figure 2 * * paragraph [0038] - paragraph [0039] * * paragraph [0042] - paragraph [0056] * [I] 2,4,5,8,11,13,15,18,20-29; | [XI]US2011094159 (MOELLER ROLAND [DE]) [X] 1 * paragraph [0039] - paragraph [0052]; figure 1 * [I] 2-29 | vom Anmelder | DE3633212 | DE102007062414 | EP1436364 |