EP3780647 - AKUSTIKAUSGABEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.01.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Group Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2021/30] |
Frühere [2021/07] | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku 108-0075 Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
KOSAKA, Mayu c/o SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 02 /
YAEGASHI, Taku c/o SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 03 /
KARASAWA, Sai c/o SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2021/07] | Vertreter | 2SPL Patentanwälte PartG mbB Landaubogen 3 81373 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/07] | 2SPL Patentanwälte PartG mbB Postfach 15 17 23 80050 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19777869.9 | 30.01.2019 | [2021/07] | WO2019JP03157 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180058139 | 26.03.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018058139 | [2021/07] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019187610 | Datum: | 03.10.2019 | Sprache: | JA | [2019/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3780647 | Datum: | 17.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 03.10.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.04.2021 | Klassifikation | IPC: | H04R1/10 | [2021/07] | CPC: |
H04R1/105 (EP,US);
H04R1/1016 (EP,KR,US);
H04R1/08 (US);
H04R1/1041 (US);
H04R1/1066 (EP);
H04R1/1075 (KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AKUSTIKAUSGABEVORRICHTUNG | [2021/07] | Englisch: | ACOUSTIC OUTPUT DEVICE | [2021/07] | Französisch: | DISPOSITIF DE SORTIE ACOUSTIQUE | [2021/07] | Eintritt in die regionale Phase | 16.09.2020 | Übersetzung eingereicht | 26.10.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 26.10.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.10.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.10.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/07] | 23.09.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.01.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.05.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2010074462 (LEE SUNG HO [KR], et al) [A] 1-15* paragraph [0023] - paragraph [0039]; figures 1-4 *; | [XA]WO2014162407 (PIONEER CORP [JP], et al) [X] 1-3,5,7-13 * paragraph [0019] - paragraph [0035]; figures 1-5 * [A] 4,6,14,15 | Internationale Recherche | [A]JPH04199999 (TERUMO CORP) [A] 1-18* , page 2, lower left column, line 4 to page 3, lower right column, line 2, fig. 1-3 (Family: none) *; | [A]JP2010200074 (AUDIO TECHNICA KK) [A] 1-18 * , paragraphs [0016]-[0023], fig. 1-5 (Family: none) *; | [A]JP2015076856 (PIONEER ELECTRONIC CORP, et al) [A] 1-18 * , paragraphs [0023]-[0041], fig. 1-4 (Family: none) * | vom Anmelder | JPH0750892 |