EP3779891 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM TRAINIEREN EINES NEURONALEN NETZWERKMODELLS SOWIE VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG VON ZEITRAFFER-FOTOGRAFIE-VIDEO [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.07.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2024 | Änderung - Vertreter | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong, 518057 / CN | [N/P] |
Frühere [2022/29] | Für alle benannten Staaten Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen City, Guangdong 518057 / CN | ||
Frühere [2021/07] | Für alle benannten Staaten TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Erfinder | 01 /
LUO, Wenhan 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road, Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 02 /
MA, Lin 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road, Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 03 /
LIU, Wei 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road, Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2021/07] | Vertreter | Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2021/07] | AWA Sweden AB P.O. Box 45086 104 30 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19778365.7 | 01.03.2019 | [2021/07] | WO2019CN76724 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201810253848 | 26.03.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201810253848 | [2021/07] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019184654 | Datum: | 03.10.2019 | Sprache: | ZH | [2019/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3779891 | Datum: | 17.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 03.10.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.11.2021 | Klassifikation | IPC: | G06T15/20, G06K9/00, G06N3/04, G06N3/08 | [2021/51] | CPC: |
G06N3/088 (EP,US);
G06N3/08 (CN);
G06F18/214 (US);
G06F18/2193 (US);
G06N3/045 (EP,US);
G06N3/047 (EP);
G06T15/20 (EP);
G06V20/41 (US);
G06V20/49 (EP,US);
Y02T10/40 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2021/07] | G06T15/20 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM TRAINIEREN EINES NEURONALEN NETZWERKMODELLS SOWIE VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG VON ZEITRAFFER-FOTOGRAFIE-VIDEO | [2021/07] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR TRAINING NEURAL NETWORK MODEL, AND METHOD AND DEVICE FOR GENERATING TIME-LAPSE PHOTOGRAPHY VIDEO | [2021/07] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR ENTRAÎNER UN MODÈLE DE RÉSEAU NEURONAL ET PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR GÉNÉRER UNE VIDÉO PHOTOGRAPHIQUE À INTERVALLES DE TEMPS | [2021/07] | Eintritt in die regionale Phase | 27.08.2020 | Übersetzung eingereicht | 27.08.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.08.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 27.08.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.08.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.08.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/07] | 05.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.07.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.10.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US7289127 (ZIMMER MARK [US], et al); | [A]CN102737369 (CASIO COMPUTER CO LTD); | [A]CN106779073 (UNIV XIAN SHIYOU ); | [A]CN107624243 (MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC) |