EP3869999 - BETTSTRUKTUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2021/35] | MECHANISMUS ZUM ÖFFNEN UND HEBEN EINES CONTAINERBETT OHNE AUFWAND | ||
[2021/36] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.01.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.07.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.06.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 07.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mec.Line S.r.l. Via Golgota 11A int.14 70022 Altamura (BA) / IT | [2021/35] | Erfinder | 01 /
BALDASSARRA, Dionisio Via S. Giuseppe Falcicchio 2 70022 Altamura (Bari) / IT | [2021/35] | Vertreter | Rapisardi, Mariacristina Ufficio Brevetti Rapisardi S.r.l. Via Serbelloni, 12 20122 Milano / IT | [2021/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19778542.1 | 02.10.2019 | [2021/35] | WO2019EP76703 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT20180010706 | 29.11.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT201800010706 | [2021/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020108829 | Datum: | 04.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3869999 | Datum: | 01.09.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.06.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3869999 | Datum: | 22.02.2023 | Sprache: | EN | [2023/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.06.2020 | Klassifikation | IPC: | A47C17/86, A47C19/04 | [2021/35] | CPC: |
A47C17/86 (EP);
A47C19/045 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/35] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BETTSTRUKTUR | [2022/31] | Englisch: | BED STRUCTURE | [2022/31] | Französisch: | STRUCTURE DU LIT | [2022/31] |
Frühere [2021/35] | MECHANISMUS ZUM ÖFFNEN UND HEBEN EINES CONTAINERBETT OHNE AUFWAND | ||
Frühere [2021/35] | MECHANISM FOR OPENING AND LIFTING A CONTAINER BED WITHOUT EFFORT | ||
Frühere [2021/35] | MÉCANISME POUR OUVRIR ET LEVER UN LIT-CONTENEUR SANS EFFORT | Eintritt in die regionale Phase | 21.05.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.05.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.05.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.05.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/35] | 21.05.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.01.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.09.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.01.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.01.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.01.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 23.11.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.02.2023 | CZ | 22.02.2023 | DK | 22.02.2023 | EE | 22.02.2023 | ES | 22.02.2023 | FI | 22.02.2023 | HR | 22.02.2023 | LT | 22.02.2023 | LV | 22.02.2023 | MC | 22.02.2023 | NL | 22.02.2023 | RO | 22.02.2023 | RS | 22.02.2023 | SE | 22.02.2023 | SI | 22.02.2023 | SK | 22.02.2023 | SM | 22.02.2023 | NO | 22.05.2023 | GR | 23.05.2023 | IS | 22.06.2023 | PT | 22.06.2023 | GB | 02.10.2023 | LU | 02.10.2023 | BE | 31.10.2023 | CH | 31.10.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
GB | 02.10.2023 | ||
LU | 02.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
GB | 02.10.2023 | ||
LU | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/30] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
LU | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/28] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2024/11] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/49] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 22.02.2023 | |
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AT | 22.02.2023 | |
DK | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AT | 22.02.2023 | |
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AT | 22.02.2023 | |
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/36] | AT | 22.02.2023 | |
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 22.02.2023 | |
ES | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/34] | ES | 22.02.2023 | |
LT | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 22.02.2023 | |
LT | 22.02.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2009255056 (BURNETT JOHN A [US]) [X] 1,3,4 * paragraph [0018] - paragraph [0024]; figures 1-5 *; | [X]EP2901895 (PESSOTTORETI S A S [IT]) [X] 1,3,4* paragraph [0016] - paragraph [0027]; figures 1-5 * | vom Anmelder | IT277112Z |