EP3853614 - VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG UND DURCHFÜHRUNG ANALYTISCHER METHODEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.06.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.03.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 11.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.11.2023 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Waters Technologies Ireland Limited 70 Sir John Rogerson's Quay 2 Dublin / IE | [N/P] |
Frühere [2021/30] | Für alle benannten Staaten Waters Technologies Ireland Limited 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2 / IE | Erfinder | 01 /
YOUNG, Phillip 22 Melbourne Road Bramhall Stockport Cheshire SK7 1LR / GB | 02 /
WHERRY, Matthew Stamford Avenue, Altrincham Road Wilmslow Cheshire SK9 4AX / GB | 03 /
GRAHAM, Kendon S. 187 Spring Street Millis, Massachusetts 02054 / US | 04 /
HOOPER, Alexander 85 Steeple Way Stoke-on-Trent Staffordshire ST4 5BX / GB | 05 /
CARVER, Christopher 34 Mere Bank Davenham, Northwich Cheshire CW9 8NL / GB | [2021/30] | Vertreter | Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Straße 11 80636 München / DE | [2021/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19780024.6 | 20.09.2019 | [2021/30] | WO2019IB57996 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862733941P | 20.09.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862733941 P | [2021/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020058939 | Datum: | 26.03.2020 | Sprache: | EN | [2020/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3853614 | Datum: | 28.07.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.03.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.03.2020 | Klassifikation | IPC: | G01N35/00, G01N30/88 | [2021/30] | CPC: |
G01N30/88 (EP,US);
H01J49/0027 (US);
G01N30/72 (US);
G01N30/8665 (US);
G01N35/00871 (EP,US);
G01R31/00 (US);
H01J49/00 (US);
H01J49/0009 (US);
G01N2030/8804 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG UND DURCHFÜHRUNG ANALYTISCHER METHODEN | [2021/30] | Englisch: | TECHNIQUES FOR GENERATING AND PERFORMING ANALYTICAL METHODS | [2021/30] | Französisch: | TECHNIQUES DE GÉNÉRATION ET DE RÉALISATION DE PROCÉDÉS ANALYTIQUES | [2021/30] | Eintritt in die regionale Phase | 23.03.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.03.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/30] | 23.03.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.11.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2017067922 (ANTONI SASCHA MARTIN [DE], et al) [Y] 2,9,12,19 * abstract ** paragraphs [0024] , [ 0027] , [ 0033] *; | [XYI]US2017115261 (MATSUO KIRIKO [JP]) [X] 1-5,7,10-15,17,20 * abstract * * paragraphs [0021] , [ 0031] , [ 0043] - [0049] - [0060]; figure 1 * [Y] 2,9,12,19 [I] 6,8,16,18 |