EP3773040 - BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR HELMZUBEHÖR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.06.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gentex Corporation 324 Main Street Simpson, PA 18407 / US | [2021/07] | Erfinder | 01 /
O'CONNELL, Jason, W. 965 King Street Raynham, MA 02767 / US | [2021/07] | Vertreter | Jacob, Reuben Ellis, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [2021/07] | Jacob, Reuben Ellis, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19782071.5 | 05.04.2019 | [2021/07] | WO2019US26111 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862653034P | 05.04.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862653034 P | [2021/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019195760 | Datum: | 10.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3773040 | Datum: | 17.02.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.10.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 10.10.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.01.2022 | Klassifikation | IPC: | A42B1/00, A42B1/24, A42B3/00, A42B3/04, G02B23/12, G02B23/18 | [2022/08] | CPC: |
A42B3/042 (EP);
A42B1/24 (IL);
A42B3/0406 (US);
A42B3/00 (IL);
A42B3/04 (EP,IL);
G02B23/125 (EP,US);
|
Frühere IPC [2021/07] | A42B1/00, A42B1/24, A42B3/00, A42B3/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR HELMZUBEHÖR | [2021/07] | Englisch: | HELMET ACCESSORY MOUNT SYSTEM | [2021/07] | Französisch: | SYSTÈME DE MONTAGE D'ACCESSOIRE DE CASQUE | [2021/07] | Eintritt in die regionale Phase | 29.09.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.09.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 29.09.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.09.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.09.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/07] | 24.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.10.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.07.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2012002046 (RAPOPORT LOREN W [US], et al); | [X]US9781963 (CELONA MARC J [US], et al) | Internationale Recherche | [A]US4449787 (BURBO JAMES H [US], et al) [A] 1-19 * , entire document *; | [XA]US2012002046 (RAPOPORT LOREN W [US], et al) [X] 1-8,10-11, 14-19 * , entire document, especially Fig 1A-1G; para [0004]; para [0014]; para [0015]; para [0016] * [A] 9, 12-13; | [A]US8209780 (LEMIRE GARY M [US]) [A] 1-19 * , entire document *; | [A]US9781963 (CELONA MARC J [US], et al) [A] 1-19* , entire document * | vom Anmelder | US7849517 | US9781963 | WO2018US22221 |