EP3778486 - ALUMINIUMOXIDTEILCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.04.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten DIC Corporation 35-58, Sakashita 3-chome Itabashi-ku Tokyo 174-8520 / JP | [N/P] |
Frühere [2021/07] | Für alle benannten Staaten DIC Corporation 35-58, Sakashita 3-chome Itabashi-ku Tokyo 174-8520 / JP | Erfinder | 01 /
TAKADA, Shingo c/o DIC Corporation, Central Research Laboratories, 631, Sakado Sakura-shi, Chiba 285-8668 / JP | 02 /
ITOYA, Kazuo c/o DIC Corporation, Central Research Laboratories, 631, Sakado Sakura-shi, Chiba 285-8668 / JP | 03 /
YUAN, Jian-Jun c/o DIC Corporation, Central Research Laboratories, 631, Sakado Sakura-shi, Chiba 285-8668 / JP | 04 /
KANEMATSU, Takayuki c/o DIC Corporation, Central Research Laboratories, 631, Sakado Sakura-shi, Chiba 285-8668 / JP | 05 /
HAYASHI, Masamichi c/o DIC Corporation, Central Research Laboratories, 631, Sakado Sakura-shi, Chiba 285-8668 / JP | 06 /
MAEKAWA, Fumihiko c/o DIC Corporation, Central Research Laboratories, 631, Sakado Sakura-shi, Chiba 285-8668 / JP | 07 /
SANO, Yoshiyuki c/o DIC Corporation, Central Research Laboratories, 631, Sakado Sakura-shi, Chiba 285-8668 / JP | [2021/07] | Vertreter | Kraus & Lederer PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/07] | Beckmann, Claus Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19782451.9 | 02.04.2019 | [2021/07] | WO2019JP14584 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180073986 | 06.04.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018073986 | [2021/07] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019194158 | Datum: | 10.10.2019 | Sprache: | JA | [2019/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3778486 | Datum: | 17.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 10.10.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.12.2021 | Klassifikation | IPC: | C01F7/02, C01B33/12, C01F7/44 | [2022/03] | CPC: |
C01F7/442 (EP);
C01F7/02 (KR,US);
C01B33/12 (KR);
C01B33/26 (US);
C01P2002/04 (KR);
C01P2002/85 (EP);
C01P2004/03 (EP);
C01P2004/20 (EP);
C01P2004/22 (KR);
C01P2004/45 (US);
C01P2004/50 (US);
C01P2004/54 (KR,US);
C01P2004/61 (EP,KR,US);
C01P2006/10 (EP);
C01P2006/12 (EP);
|
Frühere IPC [2021/07] | C01F7/02, C01B33/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ALUMINIUMOXIDTEILCHEN | [2021/07] | Englisch: | ALUMINA PARTICLE | [2021/07] | Französisch: | PARTICULE D'ALUMINE | [2021/07] | Eintritt in die regionale Phase | 28.09.2020 | Übersetzung eingereicht | 28.09.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.09.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 28.09.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.09.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.09.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/07] | 17.06.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2017166454 (WATANABE MORIMICHI [JP], et al) [X] 1-3,5,6 * figure -; claims 6-8; table 1 * [I] 4,7,8; | [XI] - HONDA ET AL, "Fabirication and thermal conductivity of highly porous alumina body from platelets with yeast fungi as a pore froming agent", CERAMICS INTERNATIONAL, (20160901), vol. 42, no. 12, pages 13882 - 13887, XP055644948 [X] 1,2,4-6,8 * "Experimental procedure"; "Summary";; figure -; table 1 * [I] 3,7 | [XI] - HASHIMOTO S ET AL, "Synthesis and mechanical properties of porous alumina from anisotropic alumina particles", JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 30, no. 3, doi:10.1016/J.JEURCERAMSOC.2009.09.018, ISSN 0955-2219, (20100201), pages 635 - 639, (20091013), XP026764301 [X] 1-3,5-7 * "Abstract"; "Experimental procedure";; figure - * [I] 4,8 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2009.09.018 | Internationale Recherche | [A]JPS507797 (NORTON COMPANY) [A] 1-8 * & GB 1465523 A & DE 2403638 A1 & FR 2215389 A1 *; | [XA]JPS59203774 (SHOWA KEIKINZOKU KK) [X] 1-3, 5-8 * , page 2, upper right column, line 6 to lower right column, line 10, page 3, upper right column, lines 5-12, table 1, fig. 1, 2 (Family: none) * [A] 4; | [X]US2013183527 (BASTIDA CUAIRAN JOAQUIN [ES], et al) [X] 1-8 * , example 2, fig. 9, 10, 13 & WO 2012/017124 A1 & EP 2602229 A1 *; | [X]WO2016084723 (NGK INSULATORS LTD [JP]) [X] 1-8 * , paragraphs [0017], [0033], [0042], table 1, fig. 3 & US 2017/0166454 A1, paragraphs [0025], [0046], [0055], table 1, fig. 3 & CN 10707 4573 A & TW 201634427 A *; | [A]JP2016222501 (DAINIPPON INK & CHEMICALS) [A] 1-8 * (Family: none) *; | [A] - HONDA, SAWAO et al., "Fabirication and thermal conductivity of highly porous alumina body from platelets with yeast fungi as a pore froming agent", Ceramics International, (20160900), vol. 42, no. 12, pages 13882 - 13887, XP055644948 [A] 1-8 | [A] - MUTO, DAIMU et al., "Characterization of porous alumina bodies fabricated by high-temperature evaporation of boric acid with sodium impurity", Ceramics International, (20180300), vol. 44, no. 4, pages 3678 - 3683, XP085336242 [A] 1-8 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.11.131 | vom Anmelder | JPH07207066 | JP2014028716 |