EP3783451 - INFORMATIONSVERARBEITUNGSSYSTEM, INFORMATIONSVERARBEITUNGSVERFAHREN UND INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROGRAMM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.01.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Omron Corporation 801, Minamifudodo-cho Horikawahigashiiru Shiokoji-dori,Shimogyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | [2021/08] | Erfinder | 01 /
MUNETA, Yasuo c/o Intellectual Property Center OMRON CORPORATION 9 chome - 1, Kizugawadai Kizugawa-shi, Kyoto 619-0283 / JP | 02 /
OYA, Taku c/o Intellectual Property Center OMRON CORPORATION 9 chome - 1, Kizugawadai Kizugawa-shi, Kyoto 619-0283 / JP | 03 /
SHIMAMURA, Junji c/o Intellectual Property Center OMRON CORPORATION 9 chome - 1, Kizugawadai Kizugawa-shi, Kyoto 619-0283 / JP | [2021/08] | Vertreter | Becker, Eberhard Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/08] | Becker, Eberhard Becker & Kurig Partnerschaft Patentanwälte PartmbB Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19788811.8 | 27.03.2019 | [2021/08] | WO2019JP13192 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180081315 | 20.04.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018081315 | [2021/08] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019202934 | Datum: | 24.10.2019 | Sprache: | JA | [2019/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3783451 | Datum: | 24.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 24.10.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.2021 | Klassifikation | IPC: | G05B17/02, G05B19/418 | [2022/01] | CPC: |
G05B19/41885 (EP,US);
G05B17/02 (EP);
G05B19/4184 (US);
G05B19/41875 (US);
G05B19/4188 (US);
G05B2219/13174 (EP);
Y02P90/02 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2021/08] | G05B23/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INFORMATIONSVERARBEITUNGSSYSTEM, INFORMATIONSVERARBEITUNGSVERFAHREN UND INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROGRAMM | [2021/08] | Englisch: | INFORMATION PROCESSING SYSTEM, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND INFORMATION PROCESSING PROGRAM | [2021/08] | Französisch: | SYSTÈME, PROCÉDÉ, ET PROGRAMME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS | [2021/08] | Eintritt in die regionale Phase | 10.09.2020 | Übersetzung eingereicht | 10.09.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.09.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 07.10.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.10.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.10.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/08] | 04.03.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.02.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.05.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.02.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.07.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2014180644 (MATURANA FRANCISCO [US], et al); | [IY]EP3002646 (ROCKWELL AUTOMATION TECH INC [US]); | [Y]CN104889633B | Internationale Recherche | [Y]JP2013089184 (TOSHIBA CORP); | [Y]JP2015225419 (OMRON TATEISI ELECTRONICS CO); | [XYA]WO2016038705 (TOSHIBA MITSUBISHI ELEC INC [JP]) | vom Anmelder | JP2016042378 |