EP3777274 - AGGREGATION VON NETZWERKZELLENDATEN FÜR ADRESSBENUTZERDATENSCHUTZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.05.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.01.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 11.09.2024 [2024/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten T-Mobile USA, Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, WA 98006-1350 / US | [2021/07] | Erfinder | 01 /
AL-KABRA, Rami c/o T-Mobile USA, Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, Washington 98006-1350 / US | 02 /
BODIGA, Prem Kumar c/o T-Mobile USA, Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, Washington 98006-1350 / US | 03 /
DAHLSTROM, Noah c/o T-Mobile USA, Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, Washington 98006-1350 / US | 04 /
RIVARD, Kevin c/o T-Mobile USA, Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, Washington 98006-1350 / US | [2024/37] |
Frühere [2021/07] | 01 /
AL-KABRA, Rami c/o T-Mobile USA, Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, Washington 98006-1350 / US | ||
02 /
BODIGA, Prem Kumar c/o T-Mobile USA, Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, Washington 98006-1350 / US | |||
03 /
DAHLSTROM, Noah c/o T-Mobile USA, Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, Washington 98006-1350 / US | |||
04 /
RIVARD, Kevin c/o T-Mobile USA, Inc. 12920 SE 38th Street Bellevue, Washington 98006-1350 / US | Vertreter | Suddaby, Mark Edward Novagraaf UK 1st Floor 77 Gracechurch Street London EC3V 0AS / GB | [N/P] |
Frühere [2024/37] | Suddaby, Mark Edward Novagraaf UK 3rd Floor 77 Gracechurch Street London EC3V 0AS / GB | ||
Frühere [2021/07] | Hanna Moore + Curley Garryard House 25-26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19791445.0 | 29.03.2019 | [2021/07] | WO2019US24859 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201815965193 | 27.04.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201815965193 | [2021/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019209463 | Datum: | 31.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3777274 | Datum: | 17.02.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.10.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3777274 | Datum: | 11.09.2024 | Sprache: | EN | [2024/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 31.10.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.11.2021 | Klassifikation | IPC: | H04W12/02, H04L67/50, // G06F21/62, H04L9/40 | [2024/21] | CPC: |
H04W12/02 (EP,US);
G06F21/6254 (EP,US);
H04L67/535 (EP);
H04W24/08 (US);
G06F16/285 (US);
H04L63/0421 (EP)
|
Frühere IPC [2021/51] | H04W12/02, H04L29/08, // H04L29/06, G06F21/62 | ||
Frühere IPC [2021/07] | H04W12/02, H04W12/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AGGREGATION VON NETZWERKZELLENDATEN FÜR ADRESSBENUTZERDATENSCHUTZ | [2021/07] | Englisch: | AGGREGATING NETWORK CELL DATA TO ADDRESS USER PRIVACY | [2021/07] | Französisch: | AGRÉGATION DE DONNÉES DE CELLULE DE RÉSEAU POUR TRAITER LA CONFIDENTIALITÉ DE L'UTILISATEUR | [2021/07] | Eintritt in die regionale Phase | 27.10.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.10.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 27.10.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.10.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.10.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/07] | 13.06.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.08.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.08.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.08.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO2012136245 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY [FI], et al); | Internationale Recherche | [A]US2006123462 (LUNT TERESA F [US], et al); | [Y]US2011255688 (SPALINK JAN-DIETER [US], et al); | [A]US8909711 (STADDON JESSICA [US], et al); | [Y]US2015177005 (STEINMETZ WILLIAM HENRY [US], et al); | [A]US2018109918 (COLONNA MASSIMO [IT], et al) | vom Anmelder | WO2012136245 |