EP3864775 - SYSTEME UND VERFAHREN FÜR FUNK-/OPTISCHE HYBRIDPLATTFORM IN GROSSER HÖHENLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.05.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.07.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.04.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 08.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hughes Network Systems, LLC 11717 Exploration Lane Germantown, MD 20876 / US | [2021/33] | Erfinder | 01 /
KAY, Stanley, Edward 3805 Fox Valley Drive Rockville, MD 20853 / US | 02 /
BECKER, Neal, David 18416 Oxfordshire Terrace Olney, MD 20832 / US | 03 /
LEE, Lin-Nan 10004 Flower Gate Terrace Potomac, MD 20854 / US | [2021/33] | Vertreter | Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2021/33] | Reeve, Nicholas Edward Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19795430.8 | 15.10.2019 | [2021/33] | WO2019US56320 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862745254P | 12.10.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862745254 P | US201816237358 | 31.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201816237358 | [2021/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020077362 | Datum: | 16.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3864775 | Datum: | 18.08.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.04.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.04.2020 | Klassifikation | IPC: | H04B10/118, H04B7/185 | [2021/33] | CPC: |
H04B10/118 (EP,US);
H04B10/29 (US);
H04B10/503 (US);
H04B7/18504 (EP,US);
H04B7/18513 (EP,US);
H04B7/18517 (EP);
H04B7/18541 (EP);
H04B7/1858 (EP,US);
H04B7/19 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME UND VERFAHREN FÜR FUNK-/OPTISCHE HYBRIDPLATTFORM IN GROSSER HÖHENLAGE | [2021/33] | Englisch: | SYSTEMS AND METHODS FOR HIGH-ALTITUDE RADIO/OPTICAL HYBRID PLATFORM | [2021/33] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR PLATEFORME HYBRIDE RADIO/OPTIQUE HAUTE ALTITUDE | [2021/33] | Eintritt in die regionale Phase | 30.04.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.04.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.04.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.04.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/33] | 30.04.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.12.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.05.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.09.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2005249501 (WOLCOTT THEODORE J [US], et al); | [A]US2014341586 (WYLER GREGORY THANE [US]); | [I]EP3200358 (BOEING CO [US]); | [A]US2018019816 (WANG LEAH [US], et al); | [A]CN104639642B ; | vom Anmelder | US6327063 | US2003213872 | US2013177321 | US2013177322 | US2013179008 | US2014085135 | US2015063159 | US2015244458 | US2015270890 | US2015271730 | US2015318916 | US2016037434 | US2016105806 | US2016204865 | US2016211908 | US2017085411 | US9723386 | US2017272131 | US2017294957 | US2018074208 | US2018084476 | US2018098247 | US2018160373 | US2018191431 | US2018192298 | US2018234284 |