EP3899662 - VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINES HERSTELLUNGSVERFAHRENS UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.04.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.04.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.03.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.09.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.07.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 18.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 30.10.2024 [2024/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ASML Netherlands B.V. P.O. Box 324 5500 AH Veldhoven / NL | [2021/43] | Erfinder | 01 /
BRANTJES, Nicolaas Petrus Marcus P.O. Box 324 5500 AH Veldhoven / NL | 02 /
COX, Matthijs P.O. Box 324 5500 AH Veldhoven / NL | 03 /
MENCHTCHIKOV, Boris 399 West Trimble Road San Jose, CA 95131 / US | 04 /
TABERY, Cyrus, Emil 399 West Trimble Road San Jose, CA 95131 / US | 05 /
ZHANG, Youping 399 West Trimble Road San Jose, CA 95131 / US | 06 /
ZOU, Yi 399 West Trimble Road San Jose, CA 95131 / US | 07 /
LIN, Chenxi 399 West Trimble Road San Jose, CA 95131 / US | 08 /
CHENG, Yana 399 West Trimble Road San Jose, CA 95131 / US | 09 /
HASTINGS, Simon, Philip, Spencer 399 West Trimble Road San Jose, CA 95131 / US | 10 /
GENIN, Maxime, Philippe, Frederic 399 West Trimble Road San Jose, CA 95131 / US | [2021/43] | Vertreter | ASML Netherlands B.V. Corporate Intellectual Property P.O. Box 324 5500 AH Veldhoven / NL | [2021/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19801044.9 | 14.11.2019 | [2021/43] | WO2019EP81282 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20180214013 | 19.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 18214013 | US201962802866P | 08.02.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962802866 P | [2021/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020126242 | Datum: | 25.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3899662 | Datum: | 27.10.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.06.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3899662 | Datum: | 01.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.06.2020 | Klassifikation | IPC: | G03F7/20, G03F9/00 | [2021/43] | CPC: |
G03F7/70633 (EP,KR,US);
G03F7/70491 (EP,KR,US);
G03F7/706837 (KR);
G03F7/706839 (KR);
G03F9/7046 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINES HERSTELLUNGSVERFAHRENS UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNGEN | [2021/43] | Englisch: | METHOD FOR CONTROLLING A MANUFACTURING PROCESS AND ASSOCIATED APPARATUSES | [2021/43] | Französisch: | PROCÉDÉ DE COMMANDE D'UN PROCESSUS DE FABRICATION ET APPAREILS ASSOCIÉS | [2022/12] |
Frühere [2021/43] | PROCÉDÉ DE CONTRÔLE D'UN PROCESSUS DE FABRICATION ET APPAREILS ASSOCIÉS | Eintritt in die regionale Phase | 19.05.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.05.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.05.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.05.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.05.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/43] | 19.05.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 09.03.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.04.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.04.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.04.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.11.2019 | AL | 01.06.2022 | AT | 01.06.2022 | CY | 01.06.2022 | CZ | 01.06.2022 | DK | 01.06.2022 | EE | 01.06.2022 | ES | 01.06.2022 | FI | 01.06.2022 | HR | 01.06.2022 | IT | 01.06.2022 | LT | 01.06.2022 | LV | 01.06.2022 | MC | 01.06.2022 | MK | 01.06.2022 | MT | 01.06.2022 | NL | 01.06.2022 | PL | 01.06.2022 | RO | 01.06.2022 | RS | 01.06.2022 | SE | 01.06.2022 | SK | 01.06.2022 | SM | 01.06.2022 | BG | 01.09.2022 | NO | 01.09.2022 | GR | 02.09.2022 | IS | 01.10.2022 | PT | 03.10.2022 | IE | 14.11.2022 | LU | 14.11.2022 | BE | 30.11.2022 | CH | 30.11.2022 | LI | 30.11.2022 | [2024/44] |
Frühere [2024/27] | HU | 14.11.2019 | |
AL | 01.06.2022 | ||
AT | 01.06.2022 | ||
CY | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
IT | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
MK | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
IE | 14.11.2022 | ||
LU | 14.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Frühere [2024/25] | HU | 14.11.2019 | |
AL | 01.06.2022 | ||
AT | 01.06.2022 | ||
CY | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
IT | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
IE | 14.11.2022 | ||
LU | 14.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Frühere [2024/21] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CY | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
IT | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
IE | 14.11.2022 | ||
LU | 14.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Frühere [2024/11] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
IT | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
IE | 14.11.2022 | ||
LU | 14.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Frühere [2023/49] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
IE | 14.11.2022 | ||
LU | 14.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
IE | 14.11.2022 | ||
LU | 14.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
LU | 14.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
Frühere [2023/31] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
MC | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/21] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
DK | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/17] | AL | 01.06.2022 | |
AT | 01.06.2022 | ||
CZ | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/12] | AT | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
IS | 01.10.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AT | 01.06.2022 | |
CZ | 01.06.2022 | ||
EE | 01.06.2022 | ||
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RO | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
SK | 01.06.2022 | ||
SM | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
PT | 03.10.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AT | 01.06.2022 | |
ES | 01.06.2022 | ||
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AT | 01.06.2022 | |
FI | 01.06.2022 | ||
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2023/02] | FI | 01.06.2022 | |
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
NL | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2022/50] | FI | 01.06.2022 | |
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
PL | 01.06.2022 | ||
RS | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2022/49] | FI | 01.06.2022 | |
HR | 01.06.2022 | ||
LT | 01.06.2022 | ||
LV | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
BG | 01.09.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | ||
GR | 02.09.2022 | ||
Frühere [2022/47] | FI | 01.06.2022 | |
LT | 01.06.2022 | ||
SE | 01.06.2022 | ||
NO | 01.09.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2013035888 (KANDEL DANIEL [IL], et al); | [A]WO2018072980 (ASML NETHERLANDS BV [NL]); | vom Anmelder | US6952253 | WO2017060080 |