EP3853953 - SCHALTGERÄTEANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.06.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.06.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 22.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.09.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.11.2023 [2023/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Liebherr-Components Biberach GmbH Hans-Liebherr-Strasse 45 88400 Biberach/Riss / DE | [2021/30] | Erfinder | 01 /
FENKER, Oliver An der Schlosshalde 3 88447 Warthausen / DE | [2021/30] | Vertreter | Thoma, Michael Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München / DE | [2021/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19801858.2 | 11.11.2019 | [2021/30] | WO2019EP80817 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201810130342 | 29.11.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018130342 | [2021/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020108968 | Datum: | 04.06.2020 | Sprache: | DE | [2020/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3853953 | Datum: | 28.07.2021 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 04.06.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.06.2020 | Klassifikation | IPC: | H02B1/052, H05K7/14, H01R9/26, H02B1/20, H01R25/14 | [2021/30] | CPC: |
H02B1/052 (EP,US);
H02B1/205 (EP,US);
H01R9/2658 (EP);
H01R9/2675 (EP);
H05K7/1478 (EP);
H01R25/14 (EP,US);
H05K7/1474 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHALTGERÄTEANORDNUNG | [2021/30] | Englisch: | SWITCHING DEVICE ARRANGEMENT | [2021/30] | Französisch: | DISPOSITIF DE DISJONCTEURS | [2021/30] | Eintritt in die regionale Phase | 23.04.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.04.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.04.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.04.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/30] | 23.04.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.06.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/44] | 22.06.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2022 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]GB2166914 (WEIDMUELLER C A GMBH CO); | [XI]FR2658008 (LEGRAND SA [FR]); | [XI]DE10351479 (DOLD & SOEHNE KG E [DE]); | [XI]DE102006056554 (ERNI ELECTRONICS GMBH [DE]); | [A]WO2009030243 (SIEMENS AG [DE], et al); | [A]DE102014224989 (SIEMENS AG [DE]) | vom Anmelder | DE19748429 | EP1258957 |