EP3843829 - ELECTRODENLEITUNGEN ZUR STIMULATION UND MESSUNG IN EINER STIMULATIONSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2021/27] | ANSCHLUSSDRÄHTE ZUR STIMULATION UND MESSUNG IN EINER STIMULATORVORRICHTUNG | ||
[2023/52] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.12.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.06.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.05.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 25.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.04.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 08.05.2024 [2024/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Boston Scientific Neuromodulation Corporation 25155 Rye Canyon Loop Valencia, CA 91355 / US | [2021/27] | Erfinder | 01 /
ESTELLER, Rosana 28375 Citrus Place Santa Clarita, CA 91390 / US | 02 /
CARBUNARU, Rafael 11916 Otsego Street Valley Village, CA 91067 / US | 03 /
FEATHERSTONE, Adam 2226 W Maracay Dr. Meridian, ID 83646 / US | [2021/27] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 3 81675 München / DE | [2021/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19804930.6 | 23.10.2019 | [2021/27] | WO2019US57631 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862768617P | 16.11.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862768617 P | [2021/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020101853 | Datum: | 22.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3843829 | Datum: | 07.07.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.05.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3843829 | Datum: | 08.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.05.2020 | Klassifikation | IPC: | A61N1/05, A61N1/36 | [2021/27] | CPC: |
A61N1/0551 (EP,US);
A61N1/0553 (EP,US);
A61N1/36135 (EP,US);
A61B5/388 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELECTRODENLEITUNGEN ZUR STIMULATION UND MESSUNG IN EINER STIMULATIONSVORRICHTUNG | [2023/52] | Englisch: | LEADS FOR STIMULATION AND SENSING IN A STIMULATOR DEVICE | [2021/27] | Französisch: | CONDUCTEURS DE STIMULATION ET DE DÉTECTION DANS UN DISPOSITIF STIMULATEUR | [2021/27] |
Frühere [2021/27] | ANSCHLUSSDRÄHTE ZUR STIMULATION UND MESSUNG IN EINER STIMULATORVORRICHTUNG | Eintritt in die regionale Phase | 30.03.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.03.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.03.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.03.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/27] | 30.03.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.10.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.03.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.07.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.04.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.04.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.04.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAY]US5913882 (KING GARY WILLIAM [US]) [X] 1-12,14,15 * column 2, lines 24-60; figures 1-5 * * column 5, lines 25-28 * [A] 16-31 [Y] 13; | [XA]US2002022873 (ERICKSON JOHN H [US], et al) [X] 1,16-25,27-31 * paragraphs [0003] , [0007] , [0008] , [0018] , [0047] , [0052] , [0058]; figures 5,7C * [A] 26; | [YA]US2016121124 (JOHANEK LISA M [US], et al) [Y] 13 * paragraphs [0042] , [0045] , [0096]; figures 1,6b * [A] 1-12,14-31; | [X]US2016206873 (HOU WENBO [US], et al) [X] 1,16 * paragraphs [0004] - [0006] - [0026] , [0027] , [0035] , [0037]; figures 4,5 *; | [X]US2016303368 (PARRAMON JORDI [US], et al) [X] 1,16* paragraphs [0008] , [0028] , [0042] , [0045] - [0047] - [0061] - [0063]; figures 1,6,9 * | vom Anmelder | US6181969 | US6516227 | US2012095529 | US8768453 | US2015080982 | US9061140 | US2015360038 | US2017296823 | US2018071520 | US2019076645 | US2019099602 |