EP3838282 - ZUSAMMENSETZUNG ZUR LINDERUNG VON ASTHMA ODER CHRONISCHER OBSTRUKTIVER LUNGENERKRANKUNG DURCH VERWENDUNG EINES EXTRAKTES AUS EPILOBIUM PYRRICHOLOPHUM UND DERGLEICHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.05.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Korea Food Research Institute 245, Nongsaengmyeong-ro Iseo-myeon Wanju-gun, Jeollabuk-do 55365 / KR | [2021/25] | Erfinder | 01 /
SHIN, Hee Soon 2003Ho 109Dong 71, Ogong-ro, Deokjin-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 54871 / KR | 02 /
NAM, Young Do 501Ho 202Dong 40, Hoam-ro, Wansan-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 55063 / KR | 03 /
PARK, So Lim 24-3, Manseongnam-ro, Deokjin-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 54867 / KR | 04 /
SEO, Dong Ho 2001Ho 505Dong 15, Teulmot 1-gil, Deokjin-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 54864 / KR | 05 /
SHIN, Dong Uk 101Ho 406Dong 39, Seohyeonseo-ro, Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do 28380 / KR | 06 /
EOM, Ji Eun 204Ho 10-6, Baehak 4-gil, Wansan-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 54964 / KR | 07 /
LEE, So Young 701Ho 601Dong 69, Chulpan-ro, Deokjin-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 54865 / KR | 08 /
JUNG, Sun Young 201Ho 12, Macheon-ro 51ga-gil Songpa-gu Seoul 05750 / KR | 09 /
CHOI, Dae Woon 507Ho 1Dong 71, Sodo 1-gil Taebaek-si Gangwon-do 26043 / KR | [2021/25] | Vertreter | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. P.O. Box 645 5600 AP Eindhoven / NL | [2021/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19807088.0 | 23.05.2019 | [2021/25] | WO2019KR06222 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20180058465 | 23.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20180058465 | KR20180058466 | 23.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20180058466 | KR20180058467 | 23.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20180058467 | KR20180058468 | 23.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20180058468 | [2021/25] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019225995 | Datum: | 28.11.2019 | Sprache: | KO | [2019/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3838282 | Datum: | 23.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 28.11.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.06.2022 | Klassifikation | IPC: | A61K36/185, A61K36/282, A61K36/53, A61K36/38, A61K36/704, A23L33/105, A61P11/00, A61K36/13, A61K36/066, A61K36/76 | [2022/28] | CPC: |
A23L33/105 (EP);
A61K36/076 (EP);
A61K36/13 (EP);
A61K36/185 (EP);
A61K36/282 (EP);
A61K36/38 (EP);
| C-Set: |
A61K36/076, A61K2300/00 (EP);
A61K36/13, A61K2300/00 (EP);
A61K36/185, A61K2300/00 (EP);
A61K36/282, A61K2300/00 (EP); |
Frühere IPC [2021/25] | A61K36/185, A61K36/282, A61K36/53, A61K36/38, A61K36/704, A23L33/105, A61P11/00, A61K36/13 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUSAMMENSETZUNG ZUR LINDERUNG VON ASTHMA ODER CHRONISCHER OBSTRUKTIVER LUNGENERKRANKUNG DURCH VERWENDUNG EINES EXTRAKTES AUS EPILOBIUM PYRRICHOLOPHUM UND DERGLEICHEN | [2021/25] | Englisch: | COMPOSITION FOR ALLEVIATING ASTHMA OR CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE BY USING EPILOBIUM PYRRICHOLOPHUM EXTRACT AND LIKE | [2021/25] | Französisch: | COMPOSITION POUR SOULAGER L'ASTHME OU LA BRONCHOPNEUMOPATHIE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE À L'AIDE D'UN EXTRAIT D'EPILOBIUM PYRRICHOLOPHUM ET SIMILAIRE | [2021/25] | Eintritt in die regionale Phase | 29.03.2021 | Übersetzung eingereicht | 29.03.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.03.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 29.03.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.03.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Löschung: Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/25] | 29.01.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/25] | 29.03.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/25] | 12.12.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Übersetzung eingereicht wurde | 29.03.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.03.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.05.2021 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Recherchengebühr nicht entrichtet wurde | 29.03.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.03.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.05.2021 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 29.03.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.03.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.05.2021 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 29.03.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.03.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.05.2021 | Entscheidung abgesandt | 29.03.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.03.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.05.2021 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 29.03.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.03.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.05.2021 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE19712729 (MARSCHALL FRANZ [DE]) [A] 1-7* the whole document *; | [X]CN1150008C (TIAN HUA [CN]) [X] 1-7 * abstract *; | [X]CN1251732C (XU WANFU [CN]) [X] 1-7 * abstract *; | [X]CN106138668 (CHEN DINGQIAN) [X] 1,3-6 * abstract * | Internationale Recherche | [A]KR100474040B (JIN, Jongsik et al.) [A] 1-37 * See the entire document. *; | [XY]KR20120032405 (KOREA INST ORIENTAL MEDICINE [KR]) [X] 1, 3-6, 8-11, 13-16 , 18-22, 24-27, 29-33 , 35-37 * See abstract; paragraphs [0011], [0015]; claims 1, 2. * [Y] 2, 7, 12, 17, 23, 28, 34; | [A]KR20120034770 (HEBEI YILING MEDICINE RES INST CO LTD [CN]) [A] 1-37; | [A]KR20150088414 (CATHOLIC UNIV DAEGU INDUSTRY ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION [KR], et al) [A] 1-37* See the entire document. *; | [Y]KR20160067553 (CHOI CHEOL WON [KR]) [Y] 2, 7, 12, 17, 23, 28, 34 * See abstract; claim 1. * | vom Anmelder | - Am J Respir Crit Care Med, (20130000), vol. 187, pages 347 - 365 | - Am J Respir Crit Care Med, (20090000), vol. 180, pages 396 - 406 | - Eur Respir J, (20070000), vol. 30, pages 993 - 1013 | - Respirology, (19970000), vol. 1, pages 1 - 4 | - Biol Pharm Bull, (20120000), vol. 35, pages 1752 - 1760 | - Nat Rev Microbiol, (20070000), vol. 5, pages 577 - 82 | - Am J Respir Crit Care Med, (19970000), vol. 155, pages 1441 - 1447 | - Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, (20100000), vol. 298 | - Clin. Sci., (20140000), vol. 126, no. 3, page 207 | - Curr. Opin. Immunol., (20020000), vol. 14, pages 129 - 135 | - J Immunol, (20080000), vol. 181, no. 4, pages 2790 - 8 | - Clin Exp Allergy, (20120000), vol. 42, pages 994 - 1005 | - Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, (20170000), vol. 12, pages 1247 - 1254 | - Chest, (20101100), vol. 138, no. 5, pages 1140 - 7 | - Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol., (20170000), vol. 312, no. 1, pages L122 - L130 | - Am J Respir Cell Mol Biol, (20130000), vol. 48, pages 531 - 539 | - EurRespir J, (19980000), vol. 12, pages 1200 - 1208 | - PLoS One, (20140515), vol. 9, no. 5, page e97784 | - Respir Res, (20150500), vol. 22, no. 16, page 59 | - Respirology, (20160400), vol. 21, no. 3, pages 467 - 75 | - Nat Immunol, (20140000), vol. 15, pages 1017 - 1025 | - Front Immunol, (20130000), vol. 4, page 1 | - Am J Respir Crit Care Med, (19960000), vol. 154, no. 1, pages 76 - 81 | - J Korean Med Assoc, (20140000), vol. 57, pages 763 - 768 |