EP3807151 - DYNAMISCHES ANZEIGESYSTEM FÜR EIN GEPÄCKKARUSSELL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.03.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.12.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.01.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.02.2023 [2023/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Jalloul, Tony Moussa Dahran Tower 3201 Prince Sultan Street Al Khobar, Eastern Province / SA | [2021/16] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2021/16] | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2021/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19818611.6 | 10.06.2019 | [2021/16] | WO2019IB54824 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862684799P | 14.06.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862684799 P | [2021/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019239292 | Datum: | 19.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3807151 | Datum: | 21.04.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.12.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 19.12.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.02.2022 | Klassifikation | IPC: | B64F1/36 | [2022/10] | CPC: |
B64F1/368 (EP,US);
B65G43/08 (US);
G06V20/20 (US);
G09F9/3026 (US);
B65G2201/0264 (US);
G06K19/0723 (US)
|
Frühere IPC [2021/16] | B64F1/36, B65G43/00, B65G43/08, G09F19/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DYNAMISCHES ANZEIGESYSTEM FÜR EIN GEPÄCKKARUSSELL | [2021/16] | Englisch: | DYNAMIC DISPLAY SYSTEM FOR BAGGAGE CAROUSEL | [2021/16] | Französisch: | SYSTÈME D'AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR CARROUSEL À BAGAGES | [2021/16] | Eintritt in die regionale Phase | 04.01.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.01.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 04.01.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.01.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.01.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/16] | 29.07.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.09.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/07] | 27.09.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2023/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2022 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH07230563 (FUJITSU LTD) [A] 1-15* the whole document *; | [XYI]JP2007320722 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1-4,7,10,12,15 * paragraph [0012] - paragraph [0015] * * paragraph [0022] - paragraph [0024]; figures 8, 9 * [Y] 8,9 [I] 5; | [XY]JP2016051316 (CANON MARKETING JAPAN INC, et al) [X] 10,12-14 * paragraph [0017]; figure 1 * * paragraph [0021] - paragraph [0023]; figure 2 * * paragraph [0097] - paragraph [0102] * * paragraph [0072]; figures 15, 16 * [Y] 8,9; | [XYI]KR20160041520 (INCHEONINTERNAT AIRPORT CORP [KR]) [X] 1-4,6,7,10,12,13,15 * paragraph [0057] - paragraph [0060]; figure 2 * * paragraph [0087]; figure 5 * * paragraph [0095] - paragraph [0097] * * paragraph [0051] - paragraph [0052] * [Y] 8,9 [I] 5; | [XYI]KR101634501B (KOREA AIRPORTS CORP [KR]) [X] 10,12,14 * paragraph [0041]; figure 1 * * paragraph [0066] - paragraph [0070] * * paragraph [0071] - paragraph [0073]; figure 4 * * paragraph [0093] - paragraph [0094]; figure 7 * * paragraph [0100] - paragraph [0101]; figure 9 * [Y] 8,9 [I] 11 | Internationale Recherche | [A]CA2224849 (BAE AUTOMATED SYSTEMS INC [US]) [A] *** whole document ***; | [A]US2014370917 (BUCHHEIM JAMES [US], et al) [A] *** Figures 8A and 8B; paragraphs 145-150 ***; | [A]WO2015036738 (BRITISH AIRWAYS PLC [GB]) [A] *** whole document ***; | [XA]KR20160041520 (INCHEONINTERNAT AIRPORT CORP [KR]) [X] 1-9 and 17-20 *** Figures 2, 3, and 5; paragraphs 57, 59-63, and 87 *** [A] 10-16; | [XA]KR101634501B (KOREA AIRPORTS CORP [KR]) [X] 10-16 *** Figures 1, 4, and 6-9; paragraph 78 *** [A] 1-9 and 17-20; | [A]US2017176570 (GAO YEKUN [CN], et al) [A] *** whole document ***; | [A]CA2976999 (BOEING CO [US]) [A] *** whole document *** |