EP3819346 - BESCHICHTUNGSMATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 25.11.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.04.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.01.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.06.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION 5-1, Otemachi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8116 / JP | [2021/19] | Erfinder | 01 /
MIWA, Takashi c/o NTT Intellectual Property Center, 9-11, Midori-cho 3-chome Musashino-shi, Tokyo 180-8585 / JP | 02 /
WATANABE, Masamitsu c/o NTT Intellectual Property Center, 9-11, Midori-cho 3-chome Musashino-shi, Tokyo 180-8585 / JP | 03 /
ISHII, Azusa c/o NTT Intellectual Property Center, 9-11, Midori-cho 3-chome Musashino-shi, Tokyo 180-8585 / JP | 04 /
OKA, Soichi c/o NTT Intellectual Property Center, 9-11, Midori-cho 3-chome Musashino-shi, Tokyo 180-8585 / JP | [2021/19] | Vertreter | Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstraße 6 80538 München / DE | [2021/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19831099.7 | 27.05.2019 | [2021/19] | WO2019JP20904 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180125871 | 02.07.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018125871 | [2021/19] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020008753 | Datum: | 09.01.2020 | Sprache: | JA | [2020/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3819346 | Datum: | 12.05.2021 | Sprache: | EN | [2021/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 09.01.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.03.2022 | Klassifikation | IPC: | C09D201/00, C09D5/08, C09D7/61 | [2021/19] | CPC: |
C09D5/106 (EP);
C09D5/084 (EP,US);
C08K3/08 (US);
C08K3/30 (US);
C09D201/00 (US);
C09D7/61 (EP);
C08K2003/0893 (EP,US);
C08K2003/3045 (EP);
C08K2003/3063 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESCHICHTUNGSMATERIAL | [2021/19] | Englisch: | COATING MATERIAL | [2021/19] | Französisch: | MATÉRIAU DE REVÊTEMENT | [2021/19] | Eintritt in die regionale Phase | 15.12.2020 | Übersetzung eingereicht | 15.12.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.12.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 15.12.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.12.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.12.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/19] | 15.09.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.11.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.03.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.10.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.04.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.06.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE2637773 (OKEN AARON); | [XYI]WO0055260 (INT COATINGS LTD [GB], et al); | [X]CN104530910 (QINGDAO JIASHANG CREATIVE CULTURE CO LTD); | [Y]EP2881443 (KYOTO MATERIALS CO LTD [JP], et al) | Internationale Recherche | [XYA]JPS49134740 (MONSANTO CHEMICALS LTD.) [X] 1-2, 5, 7-9 * , claims, examples, page 4, upper left column & AU 6201573 A & BE 806944 A & DE 2355395 A1 & FI 59807 B & FR 2205558 A1 & GB 1390270 A, claims, examples, page 2, lines 110-117 & IT 997783 B & NL 7314819 A & SE 391190 B * [Y] 3 [A] 4, 6; | [Y]WO2014020665 (KYOTO MATERIALS CO LTD [JP], et al) [Y] 3* , paragraph [0052] & CN 104540910 A & EP 2881443 A1 & ES 2702794 T3 & KR 10-2015-0040306 A & US 2015/0247052 A1, paragraph [0068] * | vom Anmelder | - JAPAN MINING INDUSTRY ASSOCIATION, LEAD ZINC DEVELOPMENT CENTER, Zinc Handbook, (19930000), page 360 | - JAPAN PAINT MANUFACTURERS ASSOCIATION, TECHNICAL COMMITTEEHEAVY-DUTY ANTICORROSION PAINT GROUP, Heavy-Duty Anticorrosion Paint Guidebook, (20130000), page 28 | - TAKASHI MIWAYUKITOSHI TAKESHITAAZUSA ISHI, "Technical report - Comparison of corrosion behaviors by various accelerated corrosion tests or field exposure tests using coated steel plates", Rust Prevention & Control Japan, (20170000), vol. 61, no. 12, pages 449 - 455 | - N. S. AZMAT et al., "Corrosion of Zn under acidified marine droplets", Corrosion Science, (20110000), vol. 53, doi:10.1016/j.corsci.2011.01.044, pages 1604 - 1615, XP028153358 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2011.01.044 | - RESEARCH GROUP OF GALVANIZED STEEL STRUCTURES, "Corrosion resistance of hot-dip galvanization", Corrosion resistance in water, (20180627), URL: https://jlzda.gr.jp/mekki/pdf/youyuu.pdf | - TAKASHI MIWAAZUSA ISHIHIROSHI KOIZUMI, "Study on accelerated corrosion test solutions more accurately reproducing atmospheric corrosion of zinc in salt-laden environments", Proceedings of JSCE materials and environments, (20180000), vol. B-308, pages 193 - 196 |