EP3824669 - MELDUNG VON FRÜHEN MESSERGEBNISSEN IN DRAHTLOSENNETZWERKEN DER NÄCHSTEN GENERATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.07.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.04.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.01.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SI | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FG Innovation Company Limited Flat 2623, 26/F Tuen Mun Central Square 22 Hoi Wing Road Tuen Mun, New Territories Hong Kong / CN | [2021/21] | Erfinder | 01 /
CHEN, Hungchen FACA, 5F-1 4F., No.87, Ln. 28, Sec. 1 Tiedao Rd. East Dist. Hsinchu, Taiwan 300 / TW | 02 /
CHOU, Chieming FACA, 5F-1 5F-1, No. 5, Hsin-an Rd. Hsinchu Science-based Industrial Park Hsinchu, Taiwan 300 / TW | [2021/21] | Vertreter | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/21] | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Strasse 58 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19838625.2 | 19.07.2019 | [2021/21] | WO2019CN96674 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862701016P | 20.07.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862701016 P | [2021/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020015719 | Datum: | 23.01.2020 | Sprache: | EN | [2020/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3824669 | Datum: | 26.05.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.01.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3824669 | Datum: | 30.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 23.01.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.03.2022 | Klassifikation | IPC: | H04W36/00, H04W52/02, H04W76/27, H04W76/30 | [2022/16] | CPC: |
H04W52/0229 (EP,KR,US);
H04W24/10 (EP,KR,US);
H04L5/001 (KR);
H04W72/046 (US);
H04W76/11 (US);
H04W76/15 (KR,US);
H04W76/19 (US);
H04W76/27 (EP,KR,US);
H04W76/30 (EP,KR,US);
Y02D30/70 (KR)
(-)
|
Frühere IPC [2021/21] | H04W36/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/21] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MELDUNG VON FRÜHEN MESSERGEBNISSEN IN DRAHTLOSENNETZWERKEN DER NÄCHSTEN GENERATION | [2021/21] | Englisch: | REPORTING EARLY MEASUREMENT RESULTS IN THE NEXT GENERATION WIRELESS NETWORKS | [2021/21] | Französisch: | COMMUNICATION DE RÉSULTATS DE MESURES PRÉCOCES DANS LES RÉSEAUX SANS FIL DE PROCHAINE GÉNÉRATION | [2021/21] | Eintritt in die regionale Phase | 19.02.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.02.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 19.02.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.02.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.02.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/21] | 05.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.09.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.11.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.06.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.06.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.06.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 30.08.2023 | CZ | 30.08.2023 | DK | 30.08.2023 | EE | 30.08.2023 | ES | 30.08.2023 | FI | 30.08.2023 | HR | 30.08.2023 | IT | 30.08.2023 | LT | 30.08.2023 | LV | 30.08.2023 | NL | 30.08.2023 | PL | 30.08.2023 | RO | 30.08.2023 | RS | 30.08.2023 | SE | 30.08.2023 | SI | 30.08.2023 | SK | 30.08.2023 | SM | 30.08.2023 | NO | 30.11.2023 | GR | 01.12.2023 | IS | 30.12.2023 | PT | 02.01.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/26] | AT | 30.08.2023 | |
CZ | 30.08.2023 | ||
DK | 30.08.2023 | ||
EE | 30.08.2023 | ||
ES | 30.08.2023 | ||
FI | 30.08.2023 | ||
HR | 30.08.2023 | ||
IT | 30.08.2023 | ||
LT | 30.08.2023 | ||
LV | 30.08.2023 | ||
NL | 30.08.2023 | ||
PL | 30.08.2023 | ||
RO | 30.08.2023 | ||
RS | 30.08.2023 | ||
SE | 30.08.2023 | ||
SK | 30.08.2023 | ||
SM | 30.08.2023 | ||
NO | 30.11.2023 | ||
GR | 01.12.2023 | ||
IS | 30.12.2023 | ||
PT | 02.01.2024 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 30.08.2023 | |
CZ | 30.08.2023 | ||
DK | 30.08.2023 | ||
EE | 30.08.2023 | ||
ES | 30.08.2023 | ||
FI | 30.08.2023 | ||
HR | 30.08.2023 | ||
LT | 30.08.2023 | ||
LV | 30.08.2023 | ||
NL | 30.08.2023 | ||
PL | 30.08.2023 | ||
RO | 30.08.2023 | ||
RS | 30.08.2023 | ||
SE | 30.08.2023 | ||
SK | 30.08.2023 | ||
SM | 30.08.2023 | ||
NO | 30.11.2023 | ||
GR | 01.12.2023 | ||
IS | 30.12.2023 | ||
PT | 02.01.2024 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 30.08.2023 | |
CZ | 30.08.2023 | ||
DK | 30.08.2023 | ||
FI | 30.08.2023 | ||
HR | 30.08.2023 | ||
LT | 30.08.2023 | ||
LV | 30.08.2023 | ||
NL | 30.08.2023 | ||
PL | 30.08.2023 | ||
RO | 30.08.2023 | ||
RS | 30.08.2023 | ||
SE | 30.08.2023 | ||
SM | 30.08.2023 | ||
NO | 30.11.2023 | ||
GR | 01.12.2023 | ||
IS | 30.12.2023 | ||
Frühere [2024/20] | AT | 30.08.2023 | |
FI | 30.08.2023 | ||
HR | 30.08.2023 | ||
LT | 30.08.2023 | ||
LV | 30.08.2023 | ||
NL | 30.08.2023 | ||
PL | 30.08.2023 | ||
RS | 30.08.2023 | ||
SE | 30.08.2023 | ||
SM | 30.08.2023 | ||
NO | 30.11.2023 | ||
GR | 01.12.2023 | ||
IS | 30.12.2023 | ||
Frühere [2024/14] | AT | 30.08.2023 | |
FI | 30.08.2023 | ||
HR | 30.08.2023 | ||
LT | 30.08.2023 | ||
LV | 30.08.2023 | ||
NL | 30.08.2023 | ||
PL | 30.08.2023 | ||
RS | 30.08.2023 | ||
SE | 30.08.2023 | ||
NO | 30.11.2023 | ||
GR | 01.12.2023 | ||
IS | 30.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 30.08.2023 | |
FI | 30.08.2023 | ||
HR | 30.08.2023 | ||
LT | 30.08.2023 | ||
LV | 30.08.2023 | ||
PL | 30.08.2023 | ||
RS | 30.08.2023 | ||
SE | 30.08.2023 | ||
NO | 30.11.2023 | ||
GR | 01.12.2023 | ||
IS | 30.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 30.08.2023 | |
FI | 30.08.2023 | ||
LT | 30.08.2023 | ||
SE | 30.08.2023 | ||
NO | 30.11.2023 | ||
GR | 01.12.2023 | ||
IS | 30.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 30.08.2023 | |
NO | 30.11.2023 | ||
GR | 01.12.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA]KR20180035638 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [I] 1,2,10 * the whole document * [A] 3-9; | [IPA]EP3506708 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [IP] 1,2,10 * paragraphs [0194] - [0197] - [ 299] , [ 300]; figure 38 *[A] 3-9 | Internationale Recherche | [A]CN1867163 (DATANG MOBILE COMM EQUIP CO [CN]) [A] 1-18 * the whole document *; | [A]WO2014146725 (NOKIA SOLUTIONS & NETWORKS OY [FI]) [A] 1-18 * the whole document *; | [A]CN104186011 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) [A] 1-18* the whole document *; | [X]WO2018128469 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1-18 * description, paragraphs [90]-[170], and figures 1-11 * | vom Anmelder | KR20180035638 | - 3GPP Technical Specification (e.g., TS 38.331 | - 3GPP TS 38.331 |