EP3902740 - MOTORRAD MIT VIERARMIGER HINTERRAD AUFHÄNGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2021/44] | MOTORRAD MIT VIERECKIGER AUFHÄNGUNG MIT EINSTELLBARER GEOMETRIE | ||
[2023/23] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.09.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.05.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.10.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.07.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 28.01.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Piaggio & C. SpA Viale Rinaldo Piaggio 25 56025 Pontedera / IT | [2021/44] | Erfinder | 01 /
RAFFAELLI, Andrea c/o PIAGGIO & C. S.P.A Viale Rinaldo Piaggio 25 56025 Pontedera / IT | [2023/44] |
Frühere [2021/44] | 01 /
RAFFAELLI, Andrea 56025 Pontedera / IT | Vertreter | Savi, Massimiliano, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149 Milano / IT | [2021/44] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19839157.5 | 24.12.2019 | [2021/44] | WO2019IB61327 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT20180021373 | 28.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT201800021373 | [2021/44] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020136577 | Datum: | 02.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3902740 | Datum: | 03.11.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.07.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3902740 | Datum: | 01.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.07.2020 | Klassifikation | IPC: | B62K25/28 | [2021/44] | CPC: |
B62K25/283 (EP);
B62K25/26 (EP);
B62M17/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/44] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MOTORRAD MIT VIERARMIGER HINTERRAD AUFHÄNGUNG | [2023/23] | Englisch: | MOTORCYCLE WITH QUADRILATERAL REAR SUSPENSION | [2023/23] | Französisch: | MOTOCYCLE AVEC SUSPENSION ARRIÈRE À QUATRE BRAS | [2023/23] |
Frühere [2021/44] | MOTORRAD MIT VIERECKIGER AUFHÄNGUNG MIT EINSTELLBARER GEOMETRIE | ||
Frühere [2021/44] | MOTORCYCLE WITH QUADRILATERAL SUSPENSION WITH ADJUSTABLE GEOMETRY | ||
Frühere [2021/44] | MOTOCYCLETTE À SUSPENSION QUADRILATÉRALE À GÉOMÉTRIE RÉGLABLE | Eintritt in die regionale Phase | 23.07.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.07.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.07.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.07.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/44] | 23.07.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.02.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.05.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.09.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.09.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.09.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 02.08.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 01.11.2023 | ES | 01.11.2023 | HR | 01.11.2023 | MC | 01.11.2023 | PL | 01.11.2023 | RS | 01.11.2023 | SK | 01.11.2023 | SM | 01.11.2023 | NO | 01.02.2024 | GR | 02.02.2024 | IS | 01.03.2024 | [2024/40] |
Frühere [2024/36] | CZ | 01.11.2023 | |
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SK | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/35] | CZ | 01.11.2023 | |
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/33] | ES | 01.11.2023 | |
HR | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/25] | ES | 01.11.2023 | |
HR | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 02.02.2024 | |
IS | 01.03.2024 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US5011459 (VAN DE VEL ALFONS [BE]) [X] 1,3,4,10,11 * abstract * [I] 15; | [A]US2011315468 (SELLARS DANIEL THOMAS [US], et al) [A] 1* abstract * |