EP3829577 - SPALTBARE KONJUGATE VON CATECHOLVERBINDUNGEN UND WASSERLÖSLICHEN POLYMEREN SOWIE BEHANDLUNGSVERFAHREN DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Serina Therapeutics (AL), Inc. 601 Genome Way Suite 2001 Huntsville, Alabama 35806 / US | [N/P] |
Frühere [2024/29] | Für alle benannten Staaten Serina Therapeutics (AL), Inc. 601 Genome Way Suite 2001 Huntsville, Alabama 35806 / US | ||
Frühere [2021/23] | Für alle benannten Staaten Serina Therapeutics, Inc. 601 Genome Way, Suite 2001 Huntsville, Alabama 35806 / US | Erfinder | 01 /
BENTLEY, Michael 4420 Choctaw Circle Huntsville, Alabama 35801 / US | 02 /
FANG, Zhihao 206 Park Stone Drive Madison, Alabama 35798 / US | 03 /
WEIMER, Rebecca 155 Edenshire Drive Huntsville, Alabama 35811 / US | 04 /
VIEGAS, Tacey 115 Windy Way Drive Madison, Alabama 35758 / US | 05 /
MOREADITH, Randall 502 Springtime Blvd SW Huntsville, Alabama 35802 / US | [2021/23] | Vertreter | Script Intellectual Property LLP Suite J, Anchor House School Close Chandlers Ford Eastleigh, Hampshire SO53 4DY / GB | [N/P] |
Frühere [2021/23] | Script IP Limited Turnpike House 18 Bridge Street Frome Somerset BA11 1BB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19841823.8 | 27.07.2019 | [2021/23] | WO2019US43820 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862711427P | 27.07.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862711427 P | US201962788790P | 05.01.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962788790 P | [2021/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020023947 | Datum: | 30.01.2020 | Sprache: | EN | [2020/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3829577 | Datum: | 09.06.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.01.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 30.01.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.11.2022 | Klassifikation | IPC: | A61K47/59, A61P25/16, // A61K31/473 | [2022/51] | CPC: |
A61K31/473 (EP,IL,KR);
A61K47/59 (EP,IL,KR,US);
A61K31/485 (US);
A61K31/05 (US);
A61K31/12 (US);
A61K31/137 (US);
A61K31/15 (US);
A61K31/198 (US);
A61K31/24 (US);
A61K31/277 (US);
A61K31/36 (US);
A61K31/55 (US);
A61K47/14 (US);
A61K47/18 (US);
A61K47/20 (US);
A61K47/22 (US);
A61K47/595 (US);
A61K9/0019 (US);
A61P25/16 (KR);
A61P25/18 (KR);
A61P25/24 (KR);
A61P3/04 (KR);
A61P3/10 (KR);
A61P35/00 (KR);
|
Frühere IPC [2021/23] | A61K31/4192, A61K31/4535 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPALTBARE KONJUGATE VON CATECHOLVERBINDUNGEN UND WASSERLÖSLICHEN POLYMEREN SOWIE BEHANDLUNGSVERFAHREN DAMIT | [2021/23] | Englisch: | CLEAVABLE CONJUGATES OF CATECHOL COMPOUNDS AND WATER-SOLUBLE POLYMERS AND METHODS OF TREATMENT USING THE SAME | [2021/23] | Französisch: | CONJUGUÉS CLIVABLES DE COMPOSÉS CATÉCHOLS ET POLYMÈRES SOLUBLES DANS L'EAU ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT LES UTILISANT | [2021/23] | Eintritt in die regionale Phase | 04.02.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.02.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 04.02.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.02.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.02.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/23] | 17.06.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO2013067199 (SERINA THERAPEUTICS INC [US]) [Y] 1-15 * page 31, lines 27-29 * * examples 6-8,29-33 *; | [T]WO2020264505 (SERINA THERAPEUTICS INC [US]) [T] 1-15 * page 60, lines 1-24 ** examples 3-5 *; | [Y] - DI STEFANO A ET AL, "Antiparkinson prodrugs", MOLECULES, MDPI AG, CH, (20080101), vol. 13, no. 1, ISSN 1420-3049, pages 46 - 68, XP008090700 [Y] 1-15 * page 48; figure 1 * * pages 57-58 * | Internationale Recherche | [A]US5624677 (EL-RASHIDY RAGAB [US], et al) [A] 1-5, 29-39* ); entire document *; | [A]US2015246958 (HAN JIE [US]) [A] 1-5, 29-39 * ; entire document *; | [Y]US2016303250 (MOREADITH RANDALL [US], et al) [Y] 1-5, 29-39 * ; para [0011], [0016], [0055], [0073], [0078], [0096], [0131]-[0132], [0161], claim 1 *; | [Y] - STEFANO et al., "Antiparkinson Prodrugs", Molecules, (20080116), vol. 13, pages 46 - 68, XP008090700 [Y] 1-5, 29-39 * ; pg. 57, Figure 14, para 1 * |