EP3830434 - DICHTUNGSSYSTEM MIT GERINGER AXIALER KRAFT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.05.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 08.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Acument Intellectual Properties LLC 6125 Eighteen Mile Road Sterling Heights, MI 48314 / US | [2021/23] | Erfinder | 01 /
JUENGEL, Max 4323 West Baldwin Rd Grand Blanc, Michigan 48439 / US | 02 /
SLATER, Jeramiah 5267 Green Meadows Road Grand Blanc, Michigan 48439 / US | [2021/23] | Vertreter | Elzaburu S.L.P. Edificio Torre de Cristal Paseo de la Castellana 259 C, planta 28 28046 Madrid / ES | [N/P] |
Frühere [2021/23] | Elzaburu S.L.P. Miguel Angel 21, 2nd floor 28010 Madrid / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19843772.5 | 02.07.2019 | [2021/23] | WO2019US40371 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862713648P | 02.08.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862713648 P | [2021/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020027971 | Datum: | 06.02.2020 | Sprache: | EN | [2020/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3830434 | Datum: | 09.06.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.02.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 06.02.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.2022 | Klassifikation | IPC: | F16B43/00, F16B33/00, F16B39/10, F16B39/284, B60T17/04, F16L33/00, F16L41/00, F16B35/04, F16B35/06 | [2022/16] | CPC: |
F16B43/001 (EP,KR,US);
B60T17/043 (EP);
F16B33/004 (EP);
F16B35/041 (US);
F16B35/044 (EP,KR);
F16B35/06 (EP,KR);
F16L41/005 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2021/23] | F16B43/00, F16B33/00, F16B39/10, F16B39/284 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DICHTUNGSSYSTEM MIT GERINGER AXIALER KRAFT | [2021/23] | Englisch: | LOW AXIAL FORCE SEALING SYSTEM | [2021/23] | Französisch: | SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ À FAIBLE FORCE AXIALE | [2021/23] | Eintritt in die regionale Phase | 26.02.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.02.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 26.02.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.02.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.02.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/23] | 07.10.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.02.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/25] | 21.02.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2024/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2023 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2643904 (WEHMANEN OSCAR Y) [X] 1-7,9-14 * column 1, line 1 - column 4, line 20; figures 1-8 *; | [X]GB1524047 (TEXTRON INC) [X] 1,15-20 * page 1, line 1 - page 6, line 110; figures 1-11 *; | [X]DE4105741 (DAIMLER BENZ AG [DE]) [X] 1,14 * column 1, line 3 - column 4, line 39; figures 1-2 *; | [X]US7059612 (KURIBAYASHI AKIRA [JP]) [X] 1,2,7-11,14 * column 1, line 5 - column 5, line 45; figures 1-10 *; | [A]US2007182156 (PETRYKOWSKI KIP [US]) [A] 1* abstract *; | [X]JP5063354B (BENTRIM B G) [X] 1 * paragraphs [0001] - [0014]; figures 1-3 *; | [X]EP3045742 (THALETEC GMBH [DE]) [X] 1,14 * paragraphs [0001] - [0086]; figures 1-7 * | Internationale Recherche | [A]US4702657 (JELINEK JERRY G [US]) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US7059612 (KURIBAYASHI AKIRA [JP]) [A] 1-20 * entire document *; | [X]US2010143076 (MATSUMOTO KENJI [JP], et al) [X] 1-20 * entire document *; | [A]US9239074 (LAUER FRANK [DE], et al) [A] 1-20* entire document * |