Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11312301 | Globale Akte | 26.04.2022 | B2 | US2021162924 | 03.06.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2018161284 | 30.08.2018 | WO2019JP09440 | 08.03.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3846451 | Globale Akte | 19.07.2023 | B1 | EP3846451 | 27.10.2021 | A4 | EP3846451 | 07.07.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2018161284 | 30.08.2018 | WO2019JP09440 | 08.03.2019 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2020044623 | Globale Akte | 05.03.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2018161284 | 30.08.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP7131210B | Globale Akte | 06.09.2022 | B2 | JP2020036191 | 05.03.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2018161284 | 30.08.2018 |