EP3855790 - ENDGERÄT, BASISSTATIONSVORRICHTUNG UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.06.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.03.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sharp Kabushiki Kaisha 1 Takumi-cho Sakai-ku Sakai-shi, Osaka 590-8522 / JP | Für alle benannten Staaten FG Innovation Company Limited Flat 2623, 26/F Tuen Mun Central Square 22 Hoi Wing Road Tuen Mun, New Territories Hong Kong / CN | [N/P] |
Frühere [2021/30] | Für alle benannten Staaten Sharp Kabushiki Kaisha 1 Takumi-cho Sakai-ku Sakai-shi Osaka 590-8522 / JP | ||
Für alle benannten Staaten FG Innovation Company Limited Flat 2623, 26/F Tuen Mun Central Square 22 Hoi Wing Road Tuen Mun, New Territories Hong Kong / CN | Erfinder | 01 /
LIN, Huifa c/o Sharp Kabushiki Kaisha 1, Takumi-cho, Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522 / JP | 02 /
SUZUKI, Shoichi c/o Sharp Kabushiki Kaisha 1, Takumi-cho, Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522 / JP | 03 /
YOSHIMURA, Tomoki c/o Sharp Kabushiki Kaisha 1, Takumi-cho, Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522 / JP | 04 /
LEE, Taewoo c/o Sharp Kabushiki Kaisha 1, Takumi-cho, Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522 / JP | 05 /
OUCHI, Wataru c/o Sharp Kabushiki Kaisha 1, Takumi-cho, Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522 / JP | 06 /
NOGAMI, Toshizo c/o Sharp Kabushiki Kaisha 1, Takumi-cho, Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522 / JP | [2021/30] | Vertreter | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2021/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19863189.7 | 18.09.2019 | [2021/30] | WO2019JP36555 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180174702 | 19.09.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018174702 | [2021/30] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020059750 | Datum: | 26.03.2020 | Sprache: | JA | [2020/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3855790 | Datum: | 28.07.2021 | Sprache: | EN | [2021/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 26.03.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.05.2022 | Klassifikation | IPC: | H04W24/10, H04W72/04, H04W72/12 | [2021/30] | CPC: |
H04L5/0094 (EP);
H04W72/20 (EP,KR,US);
H04B7/0626 (KR);
H04L27/2602 (EP);
H04L5/001 (EP,KR);
H04L5/0044 (KR);
H04L5/0048 (EP);
H04L5/0057 (EP,KR);
H04W24/10 (EP,KR);
H04W72/1263 (US);
H04W72/1268 (KR);
H04W72/21 (EP,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ENDGERÄT, BASISSTATIONSVORRICHTUNG UND VERFAHREN | [2021/30] | Englisch: | TERMINAL DEVICE, BASE STATION DEVICE, AND METHOD | [2021/30] | Französisch: | DISPOSITIF TERMINAL, DISPOSITIF DE STATION DE BASE ET PROCÉDÉ | [2021/30] | Eintritt in die regionale Phase | 19.04.2021 | Übersetzung eingereicht | 19.04.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.04.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 19.04.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.04.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.04.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/30] | 30.08.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.04.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/34] | 25.04.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2024/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2023 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2017366377 (PAPASAKELLARIOU ARIS [US]) [Y] 2-4,6-8,10-12,14,15* paragraph [0151] - paragraph [0153] *; | [XY] - CATT, "Remaining aspects of UCI multiplexing on PUSCH", vol. RAN WG1, no. Sanya, China; 20180416 - 20180420, (20180415), 3GPP DRAFT; R1-1803755, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings%5F3GPP%5FSYNC/RAN1/Docs/, (20180415), XP051426050 [X] 1,5,9,13 * page 5, first paragraph * [Y] 2-4,6-8,10-12,14,15 | [X] - CATT, "Remaining details of UCI multiplexing on PUSCH", (20180217), pages 1 - 5, 3GPP DRAFT; R1-1801733, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg%5Fran/WG1%5FRL1/TSGR1%5F92/Docs/, XP051397714 [X] 1,5,9,13 * 2.4 Overlapped PUCCH and PUSCH transmissions * | Internationale Recherche | [A]JP2018042001 (SHARP KK) [A] 1-6 * , paragraphs [0023], [0035], [0039], [0202] & US 2018/0020430 A1, paragraphs [0040], [0062], [0066], [0246] & WO 2016/121428 A1 & EP 3253108 A1 & CN 107409321 A *; | [A] - CATT, "Corrections to UCI feedback procedures", 3GPP TSG RAN WG1 #94 Rl-1809713, (20180824), pages 15 - 16, XP051517063 [A] 1-6 | [A] - NTT DOCOMO, "Maintenance for CSI acquisition", 3GPP TSG RAN WG1 #94 R1- 1809137, (20180824), XP051516507 [A] 1-6 * , section 2 * | vom Anmelder | JP2018174702 |