EP3856956 - WASSERSTOFFBETANKUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.04.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [2021/31] | Erfinder | 01 /
LEWINSKI, Krzysztof A. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 02 /
SUN, Fuxia 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 03 /
HAUG, Andrew T. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 04 /
ABULU, John E. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 05 /
LUOPA, Sean M. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 06 /
MOLNAR, Attila 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 07 /
BEDOYA, Cedric 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [2021/31] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 4 81675 München / DE | [2021/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19864240.7 | 20.09.2019 | [2021/31] | WO2019IB58000 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862738100P | 28.09.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862738100 P | [2021/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020065482 | Datum: | 02.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3856956 | Datum: | 04.08.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.04.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 02.04.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.07.2022 | Klassifikation | IPC: | C25B15/02, C25B1/04, C25B9/23, C25B11/095, B60K15/03, C25B13/04, C25B9/73 | [2022/32] | CPC: |
B60K15/03 (EP);
B60K15/03006 (EP,US);
C25B1/04 (EP,US);
C25B11/055 (US);
C25B11/081 (US);
C25B11/095 (EP);
C25B13/04 (EP);
C25B15/02 (EP);
C25B9/23 (EP,US);
C25B9/73 (EP);
F17C5/06 (US);
B60K2015/03019 (EP,US);
B60K2015/03315 (EP,US);
F17C2221/012 (US);
F17C2270/0139 (EP,US);
|
Frühere IPC [2021/31] | C25B15/02, C25B1/10, C25B9/10, C25B11/04, F17C5/06, B60K15/03 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WASSERSTOFFBETANKUNGSSYSTEM | [2021/31] | Englisch: | HYDROGEN FUELING SYSTEM | [2021/31] | Französisch: | SYSTÈME DE RAVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE | [2021/31] | Eintritt in die regionale Phase | 23.03.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.03.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 23.03.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/31] | 12.06.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]US2008135403 (JANG BOR Z [US], et al) [Y] 12-14 * paragraphs [0003] , [0 13] , [0 42] , [0 21]; figures 1-3; claims 1-19 * * paragraphs [0055] - [0061] * [A] 15; | [A]US2011168549 (ROUSTAEI ALEX HR [FR], et al) [A] 1-11 * paragraph [0365] - paragraph [0378]; figure 1 ** paragraph [0344] - paragraph [0352] *; | [YA]US2015001091 (BLANCHET SCOTT [US]) [Y] 12-14 * paragraphs [0030] - [0037]; figures 1, 4; claim 28 * [A] 15; | [Y]EP3222752 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US]) [Y] 12,14 * paragraphs [0011] - [0014] - [0 31] - [0041] - [0 52] - [0053]; figures 1-2; claims 1-18 *; | [Y]WO2018118875 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US]) [Y] 12-14 * paragraphs [0004] , [0 62] , [0 43]; claims 1-5 * * paragraphs [0033] - [0040] * | Internationale Recherche | [A]US7517604 (HAMROCK STEVEN J [US], et al) [A] 1-15; | [Y]US2010230190 (LUNG JEN-SHENG [TW]) [Y] 1-15; | [Y]US9231267 (MCALISTER ROY E [US]) [Y] 10,12-15; | [A]US9644277 (MACKINNON SEAN MICHAEL [CA], et al)[A] 1-15; | [Y]EP3222752 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US]) [Y] 1-15 | vom Anmelder | US5879828 | US5879827 | US6004494 | US6136412 | US6238534 | US7348088 | US2008135403 | US2011168549 | US2011262828 | US2014246304 | US2015001091 | US2015311536 | WO2016191057 | EP3222752 | US2017294669 | WO2018052145 | WO2018118875 |