Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2021398796 | Globale Akte | 23.12.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2019US54268 | 02.10.2019 | US201862740478 | 03.10.2018 | US201917281898 | 02.10.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR20210055098 | Globale Akte | 14.05.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019US54268 | 02.10.2019 | US201862740478 | 03.10.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2024032775 | Globale Akte | 12.03.2024 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019US54268 | 02.10.2019 | US201862740478 | 03.10.2018 | JP2021518603 | 02.10.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP7421551B | Globale Akte | 24.01.2024 | B2 | JP2022504261 | 13.01.2022 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019US54268 | 02.10.2019 | US201862740478 | 03.10.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN112969818 | Globale Akte | 15.06.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019US54268 | 02.10.2019 | US201862740478 | 03.10.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3844318 | Globale Akte | 01.06.2022 | A4 | EP3844318 | 07.07.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2019US54268 | 02.10.2019 | US201862740478 | 03.10.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SG11202103231V | 29.04.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019US54268 | 02.10.2019 | US201862740478 | 03.10.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2020072625 | Globale Akte | 09.04.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201862740478 | 03.10.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI728487B | 21.05.2021 | B | TW202028216 | 01.08.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201862740478 | 03.10.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI767661B | 11.06.2022 | B | TW202134253 | 16.09.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201862740478 | 03.10.2018 |