EP3876999 - NEGATIV GELADENE PEG-LIPID-KONJUGATE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.10.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arbutus Biopharma Corporation 100- 8900 Glenlyon Parkway Burnaby, BC V5J 5J8 / CA | [2021/37] | Erfinder | 01 /
HEYES, James 100-8900 Glenlyon Parkway Burnaby, British Columbia V5J 5J8 / CA | 02 /
LAM, Kieu Mong 100-8900 Glenlyon Parkway Burnaby, British Columbia V5J 5J8 / CA | 03 /
WOOD, Mark 100-8900 Glenlyon Parkway Burnaby, British Columbia V5J 5J8 / CA | [2021/37] | Vertreter | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Frühere [2021/37] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19883009.3 | 08.11.2019 | [2021/37] | WO2019US60518 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862758099P | 09.11.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862758099 P | [2021/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020097493 | Datum: | 14.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3876999 | Datum: | 15.09.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.05.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 14.05.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.08.2022 | Klassifikation | IPC: | A61K47/69, A61K47/10, C07C31/20, C07C53/00 | [2021/37] | CPC: |
A61K31/713 (EP);
A61K48/0033 (US);
A61K31/7105 (EP,US);
A61K47/543 (US);
A61K47/60 (US);
A61K48/0041 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/37] | Erstreckungsstaaten | BA | 06.05.2021 | ME | 06.05.2021 | Validierungsstaat(en) | KH | 06.05.2021 | MA | 06.05.2021 | MD | 06.05.2021 | TN | 06.05.2021 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEGATIV GELADENE PEG-LIPID-KONJUGATE | [2021/37] | Englisch: | NEGATIVELY CHARGED PEG-LIPID CONJUGATES | [2021/37] | Französisch: | CONJUGUÉS PEG-LIPIDES CHARGÉS NÉGATIVEMENT | [2021/37] | Eintritt in die regionale Phase | 06.05.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.05.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 06.05.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.05.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.05.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/37] | 01.03.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2006240554 (CHEN TONGQIAN [US], et al); | [X]WO2007051303 (PROTIVA BIOTHERAPEUTICS INC [CA], et al) | Internationale Recherche | [A]US2005064595 (MACLACHLAN IAN [CA], et al); | [A]US2005175682 (HEYES JAMES [CA], et al); | [A]US2006008910 (MACLACHLAN IAN [CA], et al) |