EP3880258 - SELBSTANSAUGENDES UND EVAKUIERENDES FLÜSSIGKEITSSTERILISATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.08.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toth, Autumn 505 Perry Street Prescott, AZ 86303 / US | Für alle benannten Staaten Toth, Ananise 505 Perry Street Prescott, AZ 86303 / US | [2023/49] |
Frühere [2021/38] | Für alle benannten Staaten Bowen, John, G. 505 Perry Street Prescott, AZ 86303 / US | Erfinder | 01 /
Bowen, John G. - deceased / US | [2023/49] |
Frühere [2021/38] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2021/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19886030.6 | 19.09.2019 | [2021/38] | WO2019US52013 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201816194314 | 17.11.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201816194314 | [2021/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020101802 | Datum: | 22.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3880258 | Datum: | 22.09.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.05.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 22.05.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.07.2022 | Klassifikation | IPC: | A61L2/04, B01D3/06, B01D3/42, C02F1/00, A23L3/00, C02F1/02, C02F1/04 | [2022/32] | CPC: |
C02F1/02 (EP,US);
A23L3/003 (EP);
B01D1/0082 (EP,US);
B01D3/10 (EP,US);
B01D3/42 (EP,US);
C02F1/008 (EP,US);
C02F1/048 (US);
C02F1/06 (EP,US);
C02F1/006 (US);
C02F2201/005 (US);
C02F2209/005 (EP,US);
C02F2209/02 (EP,US);
C02F2209/03 (US);
C02F2301/04 (US);
C02F2301/066 (EP,US);
C02F2303/04 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2021/38] | A61L2/04, B01D3/06, B01D3/42, C02F1/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SELBSTANSAUGENDES UND EVAKUIERENDES FLÜSSIGKEITSSTERILISATIONSSYSTEM | [2021/38] | Englisch: | SELF PRIMING AND EVACUATING LIQUID STERILIZING SYSTEM | [2021/38] | Französisch: | SYSTÈME DE STÉRILISATION DE LIQUIDE À AMORÇAGE ET ÉVACUATION AUTOMATIQUES | [2021/38] | Eintritt in die regionale Phase | 26.05.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.05.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 26.05.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.05.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.05.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/38] | 30.11.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.02.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.06.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Aussetzung/Unterbrechung | 01.02.2023 | Unterbrechung des Verfahrens. Grund: Tod des Anmelders | [2023/10] | 02.11.2023 | Wiederaufnahme des Verfahrens | [2023/34] | 01.02.2023 | Unterbrechung des Verfahrens. Grund: Tod des Anmelders | [2023/34] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6656423 (JOSLYN LARRY J [US]); | [A]US7211229 (HAELLI RIKU [FI], et al); | [A]US2007131603 (KANTOR STEVEN L [CA], et al); | [X]WO2017040321 (PAPADOPOULOS MICHAEL [US]) | Internationale Recherche | [A]US6579494 (CHEVALLET JACQUES [FR], et al) [A] 1-5 * entire document *; | [A]US6585890 (LI LIXIONG [US], et al) [A] 1-5 * entire document especially abstract; col 2, In 12-20 *; | [A]US9211351 (BOWEN JOHN G [US]) [A] 1-5 * entire document *; | [A]US9757485 (PAPADOPOULOS MICHAEL [US], et al) [A] 1-5 * entire document especially abstract; figure 6; col 2, In 40-55 *; | [XP]US10343933 (BOWEN JOHN GUY [US]) [XP] 1-5* entire document especially claims 1-4 * |