EP3883934 - THERAPEUTISCHES DENDRIMER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.11.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Starpharma Pty Limited 4/6 Southampton Crescent Abbotsford VIC 3067 / AU | [2021/39] | Erfinder | 01 /
OWEN, David James c/o 4-6 Southampton Crescent Abbotsford, Victoria 3067 / AU | 02 /
KELLY, Brian Devlin c/o 4-6 Southampton Crescent Abbotsford, Victoria 3067 / AU | 03 /
DIETINGER, Christine Elisabet c/o 4-6 Southampton Crescent Abbotsford, Victoria 3067 / AU | [2021/39] | Vertreter | Roukounas, Dimitrios c/o Regus Business Center Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/39] | Roukounas, Dimitrios Dietlindenstraße 18 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19886880.4 | 20.11.2019 | [2021/39] | WO2019AU51274 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AU20180904431 | 20.11.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 2018904431 | AU20190901708 | 20.05.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 2019901708 | AU20190903358 | 10.09.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 2019903358 | [2021/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020102852 | Datum: | 28.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3883934 | Datum: | 29.09.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.05.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 28.05.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.12.2022 | Klassifikation | IPC: | A61K47/64, A61K47/60, A61P35/00, C07D491/22, // A61K39/395, A61K31/4745 | [2023/02] | CPC: |
A61P35/00 (EP,AU,IL,KR,US);
A61K31/4745 (EP,AU,IL,KR,US);
C07D491/22 (EP,AU,IL,KR,US);
A61K31/502 (EP,AU,IL,KR,US);
A61K39/3955 (EP,AU,IL,US);
A61K45/06 (KR);
A61K47/595 (IL,KR,US);
A61K47/60 (EP,KR);
A61K47/641 (AU);
A61K47/645 (EP);
C07K16/2803 (AU);
C07K16/2818 (EP,IL,KR);
C07K16/2827 (AU);
C07K16/2863 (EP,AU,IL,KR);
A61K2039/505 (EP,AU,IL,KR);
A61K2300/00 (AU,IL,KR)
(-)
| C-Set: |
A61K31/4745, A61K2300/00 (AU,EP);
A61K31/502, A61K2300/00 (AU,EP);
A61K39/3955, A61K2300/00 (AU,EP)
|
Frühere IPC [2021/39] | C07D491/22, C07K16/28, A61K31/4745, A61K31/502, A61K39/395, A61K47/64, A61P35/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | THERAPEUTISCHES DENDRIMER | [2021/39] | Englisch: | THERAPEUTIC DENDRIMER | [2021/39] | Französisch: | DENDRIMÈRE THÉRAPEUTIQUE | [2021/39] | Eintritt in die regionale Phase | 18.06.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.06.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 18.06.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.06.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/39] | 12.07.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2008034120 (ENZON PHARMACEUTICALS INC [US], et al); | [Y]US2018326081 (OWEN DAVID [AU], et al); | [E]WO2020107078 (STARPHARMA PTY LTD [AU]); | Internationale Recherche | [X]WO2008034120 (ENZON PHARMACEUTICALS INC [US], et al); | [X]WO2012167309 (STARPHARMA PTY LTD [AU], et al); | [X]US2018326081 (OWEN DAVID [AU], et al) |