EP3885136 - KLEBSTOFFZUSAMMENSETZUNG ZUM ABSCHÄLEN DURCH BESTRAHLUNG MIT LICHT, SCHICHTPRODUKT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN UND ABZIEHVERFAHREN FÜR EIN SCHICHTPRODUKT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.08.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nissan Chemical Corporation 5-1, Nihonbashi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-6119 / JP | [2021/39] | Erfinder | 01 /
OKUNO, Takahisa c/o Materials Research Laboratories, NISSAN CHEMICAL CORPORATION, 635 Sasakura, Fuchu-machi Toyama-shi, Toyama 939-2792 / JP | 02 /
MORIYA, Shunsuke c/o Materials Research Laboratories, NISSAN CHEMICAL CORPORATION, 635 Sasakura, Fuchu-machi Toyama-shi, Toyama 939-2792 / JP | 03 /
OGINO, Hiroshi c/o Materials Research Laboratories, NISSAN CHEMICAL CORPORATION, 635 Sasakura, Fuchu-machi Toyama-shi, Toyama 939-2792 / JP | 04 /
KARASAWA, Ryo c/o Materials Research Laboratories, NISSAN CHEMICAL CORPORATION, 635 Sasakura, Fuchu-machi Toyama-shi, Toyama 939-2792 / JP | 05 /
SHINJO, Tetsuya c/o Materials Research Laboratories, NISSAN CHEMICAL CORPORATION, 635 Sasakura, Fuchu-machi Toyama-shi, Toyama 939-2792 / JP | [2021/39] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2021/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19887697.1 | 18.11.2019 | [2021/39] | WO2019JP45082 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180216788 | 19.11.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018216788 | JP20190098889 | 27.05.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2019098889 | [2021/39] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020105586 | Datum: | 28.05.2020 | Sprache: | JA | [2020/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3885136 | Datum: | 29.09.2021 | Sprache: | EN | [2021/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 28.05.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.07.2022 | Klassifikation | IPC: | B32B27/00, C09J11/04, C09J11/06, C09J183/04, C09J183/05, C09J183/06, C09J183/07, C09J201/00, H01L21/02, H01L21/683, C09J5/06, C08G77/12, C08L83/04, C08G77/20 | [2022/34] | CPC: |
C09J5/06 (EP,US);
C09J7/401 (KR);
C09J11/06 (KR,US);
B32B37/12 (KR);
B32B43/006 (KR,US);
C08G77/12 (EP);
C08G77/20 (EP);
C08K5/0041 (KR);
C08K5/45 (KR);
C08L83/04 (EP,KR);
C09J11/04 (KR);
C09J183/04 (EP,KR,US);
C09J183/06 (KR);
C09J201/00 (KR);
H01L21/02 (KR);
H01L21/6835 (EP);
H01L21/6836 (US);
C09J2203/326 (EP);
C09J2301/416 (EP,KR);
C09J2301/502 (EP);
C09J2400/146 (US);
C09J2483/00 (EP,US);
H01L2221/68318 (EP);
H01L2221/68327 (EP);
| C-Set: |
C08L83/04, C08K3/36, C08L83/00 (EP);
C08L83/04, C08K5/005, C08L83/00 (EP);
C08L83/04, C08K5/22, C08L83/00 (EP);
C08L83/04, C08K5/56, C08L83/00 (EP) |
Frühere IPC [2021/39] | B32B27/00, C09J11/04, C09J11/06, C09J183/04, C09J183/05, C09J183/06, C09J183/07, C09J201/00, H01L21/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KLEBSTOFFZUSAMMENSETZUNG ZUM ABSCHÄLEN DURCH BESTRAHLUNG MIT LICHT, SCHICHTPRODUKT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN UND ABZIEHVERFAHREN FÜR EIN SCHICHTPRODUKT | [2021/39] | Englisch: | ADHESIVE COMPOSITION FOR PEELING OFF BY IRRADIATION WITH LIGHT, LAYERED PRODUCT, AND PRODUCTION METHOD AND PEELING-OFF METHOD FOR LAYERED PRODUCT | [2021/39] | Französisch: | COMPOSITION ADHÉSIVE PERMETTANT UN DÉCOLLEMENT PAR EXPOSITION À LA LUMIÈRE, PRODUIT EN COUCHES, ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION ET PROCÉDÉ DE DÉCOLLEMENT DESTINÉS À UN PRODUIT EN COUCHES | [2021/39] | Eintritt in die regionale Phase | 15.06.2021 | Übersetzung eingereicht | 15.06.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.06.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 15.06.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.06.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/39] | 20.02.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2723964 (LEATHEN WARRICK EARL); | [A]US2007275255 (OOMS MARCO [NL], et al); | [A]US2012175045 (FURUYA MASAHIRO [JP], et al); | [A]JP2017050322 (JSR CORP); | [XPA]WO2019088103 (NISSAN CHEMICAL CORP [JP]) | Internationale Recherche | [YA]JPS61117537 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [YA]JPS61295076 (MITSUBISHI CHEM IND); | [A]JP2008133423 (TORAY INDUSTRIES); | [XA]US2015087741 (LI KUANG-CHIEH [TW]); | [YA]JP2018142721 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD) | vom Anmelder | JP2004064040 | JP2012106486 |