EP3892616 - AROMATISCHES RINGDERIVAT ALS IMMUNOREGULATION SOWIE HERSTELLUNGSVERFAHREN UND ANWENDUNG EINES AROMATISCHEN RINGDERIVATS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.09.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.06.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | 06.09.2024 | Erster Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shanghai Jemincare Pharmaceuticals Co., Ltd. 1st Floor, Block 1 No. 1118 Halei Road Pilot Free Trade Zone Pudong New Area, Shanghai 201203 / CN | Für alle benannten Staaten Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. Block 14, Zhongxing Nanchang Software Park Industrial Park No.688 Aixihu North Road Nanchang Hi-Tech Industrial Development Zone Nanchang, Jiangxi 330096 / CN | [2021/41] | Erfinder | 01 /
LU, Hongfu 1st Floor, Block 1, No.1118 Halei Road, Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area Shanghai 201203 / CN | 02 /
PENG, Jianbiao 1st Floor, Block 1, No.1118 Halei Road, Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area Shanghai 201203 / CN | 03 /
XING, Weiqiang 1st Floor, Block 1, No.1118 Halei Road, Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area Shanghai 201203 / CN | 04 /
GUO, Haibing 1st Floor, Block 1, No.1118 Halei Road, Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area Shanghai 201203 / CN | [2021/41] | Vertreter | Henderson, Helen Lee Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [2021/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19891955.7 | 06.12.2019 | [2021/41] | WO2019CN123485 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201811489503 | 06.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201811489503 | CN201811572313 | 21.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201811572313 | CN201910403277 | 15.05.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201910403277 | CN201911161764 | 22.11.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201911161764 | [2021/41] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020114475 | Datum: | 11.06.2020 | Sprache: | ZH | [2020/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3892616 | Datum: | 13.10.2021 | Sprache: | EN | [2021/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 11.06.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.06.2022 | Klassifikation | IPC: | C07D209/18, C07D409/12, A61K31/4025, A61K31/405, A61K31/381 | [2021/41] | CPC: |
C07D471/04 (EP,CN,US);
C07D209/32 (CN);
A61P1/16 (CN);
A61P13/12 (CN);
A61P17/00 (EP,CN);
A61P17/06 (EP,CN);
A61P17/10 (EP,CN);
A61P19/02 (CN);
A61P3/10 (EP,CN);
A61P31/00 (EP);
A61P37/02 (CN);
A61P37/06 (EP);
A61P9/10 (CN);
C07D209/08 (EP);
C07D209/18 (EP,US);
C07D231/56 (EP);
C07D235/06 (EP);
C07D235/16 (EP,US);
C07D263/56 (EP,US);
C07D277/64 (EP,US);
C07D401/12 (EP,CN,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AROMATISCHES RINGDERIVAT ALS IMMUNOREGULATION SOWIE HERSTELLUNGSVERFAHREN UND ANWENDUNG EINES AROMATISCHEN RINGDERIVATS | [2021/41] | Englisch: | AROMATIC RING DERIVATIVE AS IMMUNOREGULATION AND PREPARATION METHOD AND APPLICATION OF AROMATIC RING DERIVATIVE | [2021/41] | Französisch: | DÉRIVÉ CYCLIQUE AROMATIQUE UTILISÉ EN TANT QU'AGENT D'IMMUNORÉGULATION, PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ET UTILISATION D'UN DÉRIVÉ CYCLIQUE AROMATIQUE | [2021/41] | Eintritt in die regionale Phase | 29.06.2021 | Übersetzung eingereicht | 29.06.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.06.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 29.06.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.06.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/41] | 23.01.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.09.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0994095 (NIPPON CHEMIPHAR CO [JP]) |