EP3895853 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR KOLLISIONSABSCHWÄCHUNG EINES CHIRURGISCHEN ROBOTERS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.09.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.06.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | 14.06.2024 | Erster Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Meere Company Inc. 69-12 Jeongmunsongsan-ro Yanggam-myeon Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18630 / KR | [2021/42] | Erfinder | 01 /
CHOI, Jong Do 103-804, 20, Maebong-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16527 / KR | 02 /
KIM, Tae Won 860-1904, 102, Surisan-ro Gunpo-si, Gyeonggi-do 15823 / KR | [2021/42] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2021/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19897325.7 | 01.11.2019 | [2021/42] | WO2019KR14697 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20180161177 | 13.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20180161177 | [2021/42] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020122416 | Datum: | 18.06.2020 | Sprache: | KO | [2020/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3895853 | Datum: | 20.10.2021 | Sprache: | EN | [2021/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 18.06.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.2022 | Klassifikation | IPC: | B25J9/16, B25J19/02, B25J19/06, A61B34/37, A61B34/00, A61B90/00 | [2021/42] | CPC: |
A61B34/37 (EP,KR,US);
B25J9/1692 (KR);
A61B34/74 (KR);
A61B34/76 (KR);
A61B90/00 (EP);
A61B90/03 (KR);
B25J13/085 (US);
B25J19/02 (KR);
B25J19/06 (KR,US);
B25J9/1666 (KR,US);
B25J9/1676 (EP,KR,US);
B25J9/1689 (EP,KR);
A61B2017/00119 (EP,KR);
A61B2017/00128 (EP,KR);
A61B2017/00212 (KR);
A61B2034/2059 (EP);
A61B2090/066 (EP,KR,US);
A61B2090/067 (EP,KR);
A61B2090/0811 (EP);
A61B90/37 (EP);
B25J13/088 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR KOLLISIONSABSCHWÄCHUNG EINES CHIRURGISCHEN ROBOTERS | [2021/42] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR MITIGATING COLLISION OF SURGICAL ROBOT | [2021/42] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME PERMETTANT D'ATTÉNUER LA COLLISION D'UN ROBOT CHIRURGICAL | [2021/42] | Eintritt in die regionale Phase | 08.07.2021 | Übersetzung eingereicht | 08.07.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.07.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 08.07.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.07.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.07.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/42] | 12.08.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.06.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2017128136 (POST NICHOLAS JON [US]); | [I]WO2017169098 (SONY CORP [JP]); | [I]WO2017214243 (INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS [US]); | [X]US2017367774 (SCHOLAN ANDREW [GB]); | [I]US2018079090 (KOENIG KAREN SHAKESPEAR [US], et al); | Internationale Recherche | [A]JP2006116650 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [YA]JP2011517419 ; | [A]CN104985598 (ESTUN ROBOTICS CO LTD); | [Y]JP2017177255 (SONY CORP); | [Y]KR20180067652 (KAWASAKI HEAVY IND LTD [JP]) |