EP3895420 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR CODIERUNG ODER DECODIERUNG VON VIDEOBLÖCKEN MIT EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER BLOCKPARTITIONIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.09.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.07.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.07.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten HFI Innovation Inc. 3F.-7, No.5, Taiyuan 1st St. Zhubei City Hsinchu County 302 / TW | [2022/14] |
Frühere [2021/42] | Für alle benannten Staaten MediaTek Inc. No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | Erfinder | 01 /
LIN, Zhi-Yi No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | 02 /
CHUANG, Tzu-Der No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | 03 /
CHEN, Ching-Yeh No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | 04 /
TSAI, Chia-Ming No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | [2021/42] | Vertreter | Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH Paul-Gerhardt-Allee 50 81245 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/42] | Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH Elsenheimerstraße 65 80687 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19897770.4 | 10.12.2019 | [2021/42] | WO2019CN124271 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862781130P | 18.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862781130 P | US201962794802P | 21.01.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962794802 P | US201962807803P | 20.02.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962807803 P | [2021/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020125490 | Datum: | 25.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3895420 | Datum: | 20.10.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.06.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 25.06.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.07.2022 | Klassifikation | IPC: | H04N19/105, H04N19/103, H04N19/119, H04N19/136, H04N19/176, H04N19/186 | [2022/35] | CPC: |
H04N19/119 (EP,US);
H04N19/103 (EP);
H04N19/105 (US);
H04N19/132 (US);
H04N19/136 (EP);
H04N19/159 (US);
|
Frühere IPC [2021/42] | H04N19/105 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR CODIERUNG ODER DECODIERUNG VON VIDEOBLÖCKEN MIT EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER BLOCKPARTITIONIERUNG | [2021/42] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS OF ENCODING OR DECODING VIDEO BLOCKS WITH CONSTRAINTS DURING BLOCK PARTITIONING | [2021/42] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE CODAGE OU DE DÉCODAGE DE BLOCS VIDÉO AVEC CONTRAINTES DURANT UN PARTITIONNEMENT DE BLOC | [2021/42] | Eintritt in die regionale Phase | 15.07.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.07.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 15.07.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.07.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.07.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/42] | 17.02.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.07.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]US2013039422 (KIRCHHOFFER HEINER [DE], et al); | [XAI]WO2018070742 (ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIONS RES INST [KR]); | [A]WO2018206396 (INTERDIGITAL VC HOLDINGS INC [US]); | US2020029071 [ ] (KANG JUNG WON [KR], et al) |