EP3888987 - FAHRSPURAUSWAHLVERFAHREN FÜR EIN FAHRZEUG IM AUTONOMEN FAHRBETRIEB, AUSWAHLSYSTEM UND FAHRZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.06.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.09.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.07.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Great Wall Motor Company Limited No.2266 Chaoyang South Ave. Baoding Hebei 071000 / CN | [2021/40] | Erfinder | 01 /
WANG, Tianpei No. 2266 Chaoyang South Ave Baoding, Hebei 071000 / CN | 02 /
BU, Yushuai No. 2266 Chaoyang South Ave Baoding, Hebei 071000 / CN | 03 /
GE, Jianyong No. 2266 Chaoyang South Ave Baoding, Hebei 071000 / CN | 04 /
ZHANG, Kai No. 2266 Chaoyang South Ave Baoding, Hebei 071000 / CN | 05 /
ZHEN, Longbao No. 2266 Chaoyang South Ave Baoding, Hebei 071000 / CN | 06 /
HE, Lin No. 2266 Chaoyang South Ave Baoding, Hebei 071000 / CN | 07 /
REN, Yaxing No. 2266 Chaoyang South Ave Baoding, Hebei 071000 / CN | 08 /
QIN, Chuang No. 2266 Chaoyang South Ave Baoding, Hebei 071000 / CN | 09 /
GAO, Shasha No. 2266 Chaoyang South Ave Baoding, Hebei 071000 / CN | 10 /
ZHANG, Lu No. 2266 Chaoyang South Ave Baoding, Hebei 071000 / CN | [2021/40] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [2021/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19902543.8 | 30.12.2019 | [2021/40] | WO2019CN130060 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201811638303 | 29.12.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201811638303 | [2021/40] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020135880 | Datum: | 02.07.2020 | Sprache: | ZH | [2020/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3888987 | Datum: | 06.10.2021 | Sprache: | EN | [2021/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3888987 | Datum: | 09.10.2024 | Sprache: | EN | [2024/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 02.07.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.01.2022 | Klassifikation | IPC: | B60W30/095, B60W40/02, B60W40/06, B60W30/18, B60W60/00 | [2022/06] | CPC: |
B60W30/18163 (EP);
B60W30/095 (CN);
B60W30/18154 (EP);
B60W40/02 (CN);
B60W40/06 (CN);
B60W60/001 (EP);
B60W2552/05 (EP);
B60W2552/10 (EP);
B60W2552/53 (EP);
|
Frühere IPC [2021/40] | B60W30/095, B60W40/02, B60W40/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FAHRSPURAUSWAHLVERFAHREN FÜR EIN FAHRZEUG IM AUTONOMEN FAHRBETRIEB, AUSWAHLSYSTEM UND FAHRZEUG | [2021/40] | Englisch: | LANE SELECTION METHOD FOR VEHICLE WHEN SELF-DRIVING, SELECTION SYSTEM, AND VEHICLE | [2021/40] | Französisch: | PROCÉDÉ DE SÉLECTION DE VOIE POUR VÉHICULE LORS D'UN AUTO-PILOTAGE, SYSTÈME DE SÉLECTION ET VÉHICULE | [2021/40] | Eintritt in die regionale Phase | 30.06.2021 | Übersetzung eingereicht | 30.06.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.06.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 30.06.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.06.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/40] | 22.03.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.06.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.09.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.09.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.09.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2021 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   08.02.2022 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2018170327 (LEE TAEYOUNG [KR], et al) [A] 1-11* the whole document *; | [I]WO2018132608 (MOBILEYE VISION TECHNOLOGIES LTD [IL]) [I] 1-11 * paragraphs [0135.0141] , [0145] , [0154] , [0175] , [0222] , [0242] - [0243] - [0247]; figures 11D,12, * * paragraphs [0260] , [0297] , [0301] , [0343] *; | [I]US2018253975 (MIZUTANI AKIRA [JP]) [I] 1-11 * figure 3 * * paragraphs [0047] - [0048] - [0053] , [0059] , [0091] *; | [A]CN108583578 (BEIJING LEADGENTECH CO LTD) [A] 1-11 * the whole document * |