EP3914290 - ANTI-ELASTIN-ANTIKÖRPER UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.10.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.08.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.09.2024 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Clemson University Research Foundation Post Office Box 946 Clemson, SC 29633-0946 / US | [2021/48] | Erfinder | 01 /
VYAVAHARE, Narendra R. c/o Clemson University 230 Kappa St. Clemson, South Carolina 29634 / US | 02 /
RICE, Charles D. c/o Clemson University 230 Kappa St. Clemson, South Carolina 29634 / US | 03 /
NOSOUDI, Nasim c/o Clemson University 230 Kappa St. Clemson, South Carolina 29634 / US | 04 /
PARASARAM, Vaideesh c/o Clemson University 230 Kappa St. Clemson, South Carolina 29634 / US | 05 /
KARAMCHED, Saketh c/o Clemson University 230 Kappa St. Clemson, South Carolina 29634 / US | [N/P] |
Frühere [2021/48] | 01 /
VYAVAHARE, Narendra R. Clemson, South Carolina 29634 / US | ||
02 /
RICE, Charles D. Clemson, South Carolina 29634 / US | |||
03 /
NOSOUDI, Nasim Clemson, South Carolina 29634 / US | |||
04 /
PARASARAM, Vaideesh Clemson, South Carolina 29634 / US | |||
05 /
KARAMCHED, Saketh Clemson, South Carolina 29634 / US | Vertreter | Canzler & Bergmeier Patentanwälte Partnerschaft mbB Despag-Straße 6 85055 Ingolstadt / DE | [N/P] |
Frühere [2021/48] | Canzler & Bergmeier Patentanwälte Partnerschaft mbB Friedrich-Ebert-Straße 84 85055 Ingolstadt / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19911987.6 | 22.01.2019 | [2021/48] | WO2019US14537 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020153940 | Datum: | 30.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3914290 | Datum: | 01.12.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.07.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 30.07.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.09.2022 | Klassifikation | IPC: | A61K47/68, A61K47/69, A61K49/00, C07K16/18, G01N33/68 | [2022/41] | CPC: |
G01N33/6887 (EP);
A61K38/48 (IL);
C07K16/18 (EP,KR,US);
A61K39/00 (IL);
A61K47/6843 (EP,US);
A61K47/6929 (EP);
A61K47/6937 (EP);
A61K49/0032 (EP);
A61K49/0058 (EP,US);
A61K49/0093 (EP);
A61K51/00 (IL,KR);
C12N5/16 (IL);
G01N33/53 (IL);
G01N33/54346 (KR);
A01K2207/10 (EP);
A01K2227/105 (EP);
A01K2267/0375 (EP);
A61K2039/505 (US);
|
Frühere IPC [2021/48] | A61K39/00, A61K51/00, A61K38/48, C12P21/08, C12N5/16, G01N33/53 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTI-ELASTIN-ANTIKÖRPER UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG | [2021/48] | Englisch: | ANTI-ELASTIN ANTIBODIES AND METHODS OF USE | [2021/48] | Französisch: | ANTICORPS ANTI-ÉLASTINE ET MÉTHODES D'UTILISATION | [2021/48] | Eintritt in die regionale Phase | 19.08.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.08.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 19.08.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.08.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.08.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/48] | 17.04.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2012045781 (VEIDAL SANNE S [DK], et al); | [A]US2014017263 (VYAVAHARE NAREN [US], et al); | [I]WO2015104342 (NORDIC BIOSCIENCE AS [DK]); | Internationale Recherche | [A]US2009104215 (EKIEL IRENA [CA], et al); | [YA]US2011129531 (COLLETTE ADAM L [US], et al); | [A]US2014086921 (GRISWOLD-PRENNER IRENE [US], et al); | [A]US2014193420 (ABURATANI HIROYUKI [JP], et al); | [A]US2015344548 (SIMARD JOHN [US]); | [YA]US2017002047 (JIMENEZ FELIPE [US], et al); | [A]US2017015742 (GU JIJIE [US], et al); | [A]US2017275376 (IGAWA TOMOYUKI [JP], et al); |