EP3986050 - ENDGERÄT UND DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 05.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.03.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.12.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.08.2022 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 07.09.2022 [2022/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NTT DOCOMO, INC. 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-Ku Tokyo 100-6150 / JP | [2022/16] | Erfinder | 01 /
YOSHIOKA, Shohei c/o Intellectual Property Department, NTT DOCOMO INC., SANNO PARK TOWER, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 02 /
MATSUMURA, Yuki c/o Intellectual Property Department, NTT DOCOMO INC., SANNO PARK TOWER, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 03 /
HARADA, Hiroki c/o Intellectual Property Department, NTT DOCOMO INC., SANNO PARK TOWER, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 04 /
NAGATA, Satoshi c/o Intellectual Property Department, NTT DOCOMO INC., SANNO PARK TOWER, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 05 /
WANG, Lihui c/o DOCOMO Beijing Communications Laboratories Co. Ltd., 7/F, Raycom Infotech Park A, No.2 Kexueyuan South Road, Haidian District Beijing 100190 / CN | 06 /
HOU, Xiaolin c/o DOCOMO Beijing Communications Laboratories Co. Ltd., 7/F, Raycom Infotech Park A, No.2 Kexueyuan South Road, Haidian District Beijing 100190 / CN | [2022/16] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2022/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19932964.0 | 11.06.2019 | [2022/16] | WO2019JP23172 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020250324 | Datum: | 17.12.2020 | Sprache: | JA | [2020/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3986050 | Datum: | 20.04.2022 | Sprache: | EN | [2022/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 17.12.2020 | Klassifikation | IPC: | H04W72/04, H04W72/12 | [2022/16] | CPC: |
H04L5/0051 (EP);
H04L5/0016 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/16] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ENDGERÄT UND DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSVERFAHREN | [2022/16] | Englisch: | TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD | [2022/16] | Französisch: | TERMINAL ET PROCÉDÉ DE COMMUNICATION SANS FIL | [2022/16] | Eintritt in die regionale Phase | 28.12.2021 | Übersetzung eingereicht | 28.12.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.12.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 28.12.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.12.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.12.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/16] | 02.08.2022 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2022/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2019090199 (KIM KI-TAE [KR], et al) [A] 1-6* , Whole document *; | [Y]EP3468061 (PANASONIC IP CORP AMERICA [US]) [Y] 1-6 * , [0002]-[0095] *; | [Y] - INTEL CORPORATION, "Email Discussion Summary on New NR SI Proposal: Study on NR design above 52.6GHz", 3GPP TSG RAN #80 RP-180929, (20180614), XP051510831 [Y] 1-6 * , section 4 * | [Y] - Intel Corporation, "On the remaining details of DM-RS", 3GPP TSG RAN WG1 #91 R1-1720076, (20171201), XP051369757 [Y] 2-5 * , section 2 * | [Y] - Spreadtrum Communications,, "Discussion on cross-slot scheduling for UE power saving", 3GPP TSG RAN WG1 #97 R1-1906372, (20190517), XP051708407 [Y] 5 * , section 2. 1.3 * | [A] - Huawei; HiSilicon, "Discussion on DMRS sequence design for low PAPR", 3GPP TSG RAN WG1 #96b R1-1903973, (20190412), XP051691195 [A] 1-6 * , Whole document * | [A] - ZTE, Sanechips, "Remaining issues on NR-PDCCH structure", 3GPP TSG RAN WG1 #91 R1-1719489, (20171201), XP051368797 [A] 1-6 * , Whole document * | [A] - ERICSSON, "NR-U PUCCH Design", 3GPP TSG RAN WG1 #93 R1-1806261, (20180525), XP051441469 [A] 1-6 * , Whole document * |