EP4037440 - PLASMAERZEUGUNGSVORRICHTUNG UND PLASMABESTRAHLUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.07.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.09.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fuji Corporation 19, Chausuyama Yamamachi Chiryu-shi, Aichi 472-8686 / JP | [2022/31] | Erfinder | 01 /
IKEDO, Toshiyuki c/o FUJI CORPORATION, 19 Chausuyama, Yamamachi Chiryu-shi, Aichi 472-8686 / JP | 02 /
IWATA, Takuya c/o FUJI CORPORATION, 19 Chausuyama, Yamamachi Chiryu-shi, Aichi 472-8686 / JP | 03 /
SHIRAKI, Soichi c/o FUJI CORPORATION, 19 Chausuyama, Yamamachi Chiryu-shi, Aichi 472-8686 / JP | [2022/31] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2022/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19947409.9 | 27.09.2019 | [2022/31] | WO2019JP38099 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021059469 | Datum: | 01.04.2021 | Sprache: | JA | [2021/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4037440 | Datum: | 03.08.2022 | Sprache: | EN | [2022/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 01.04.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.10.2022 | Klassifikation | IPC: | H05H1/26, H05H1/46 | [2022/37] | CPC: |
H05H1/466 (EP);
H05H1/341 (EP)
|
Frühere IPC [2022/31] | H05H1/26 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PLASMAERZEUGUNGSVORRICHTUNG UND PLASMABESTRAHLUNGSVERFAHREN | [2022/31] | Englisch: | PLASMA GENERATION DEVICE AND PLASMA TREATMENT METHOD | [2022/31] | Französisch: | DISPOSITIF DE GÉNÉRATION DE PLASMA ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT PAR PLASMA | [2022/31] | Eintritt in die regionale Phase | 23.03.2022 | Übersetzung eingereicht | 23.03.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.03.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 23.03.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/31] | 08.05.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.05.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.05.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.09.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3830428 (DYOS G) [A] 2-5 * figures 1-3 ** column 2, line 62 - column 4, line 48 *; | [A]JPS56126981U (HITACHI SEIKO, LTD.) [A] 1,6 * figures 1,2 * * page 1, line 1 - page 9, line 10 *; | [A]JPS57165370U (HITACHI SEIKO, LTD.) [A] 1,6 * figures 2, 3 * * page 1, line 1 - page 12, line 1 *; | [A]US5220150 (PFENDER EMIL [US], et al) [A] 2-5 * figures 1,2 * * column 2, line 38 - column 4, line 57 *; | [X]JPH05174994 (ORIGIN ELECTRIC) [X] 1,6 * figures 1-4 * * page 2 - page 4 *; | [XI]JPH08294779 (KOIKE SANSO KOGYO KK) [X] 2-4 * figures 1-2 * * paragraph [0001] - paragraph [0050] * [I] 5; | [X]EP1893004 (THERMAL DYNAMICS CORP [US]) [X] 1,6 * figures 1-13 * * paragraph [0014] - paragraph [0032] *; | [X]JP2010212182 (JAPAN RADIO CO LTD) [X] 1,6 * paragraph [0001] - paragraph [0072] * * figures 1-6 *; | [A]WO2019180839 (FUJI CORP [JP]) [A] 1,6 * figures 1,3,5 * | Internationale Recherche | [Y]JPS56126981U (HITACHI SEIKO, LTD.) [Y] 1, 6 * , page 8, lines 1-4 (Family: none) *; | [Y]JPS57165370U (HITACHI SEIKO, LTD.) [Y] 2-5* , page 7, lines 13-15, page 7, line 18 to page 8, line 4, fig. 2 (Family: none) *; | [XA]JPH05174994 (ORIGIN ELECTRIC) [X] 1-4 * , examples, fig. 1-2 (Family: none) * [A] 5-6; | [Y]WO2019180839 (FUJI CORP [JP]) [Y] 1-6 * , paragraphs [0021], [0024], fig. 2-3 (Family: none) * | vom Anmelder | WO2015141768 |