Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP3670539 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP3670539



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 471
16.12.2022 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
16.12.2022 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 3
16.12.2022 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
16.12.2022 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
16.12.2022 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 3
02.12.2022 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 3
02.12.2022 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
25.11.2022 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
16.11.2022 Antwort auf Nachfrage nach dem Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
02.11.2022 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
02.11.2022 Anfrage nach dem Bearbeitungsstand der Akte Recherche / Prüfung 1
02.11.2022 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
05.10.2020 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
05.10.2020 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 3
05.10.2020 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 3
05.10.2020 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 3
05.10.2020 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
11.08.2020 Änderung der Angaben zum Erfinder Recherche / Prüfung 1
06.08.2020 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
06.08.2020 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
06.08.2020 Schreiben den Erfinder betreffend Recherche / Prüfung 1
29.06.2020 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 2
16.06.2020 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
16.06.2020 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
16.06.2020 Schreiben den Erfinder betreffend Recherche / Prüfung 1
29.05.2020 Aufforderung zur Mitteilung der richtigen Erfinderadresse Recherche / Prüfung 1
27.05.2020 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
22.05.2020 Nicht zugestelltes Schreiben Recherche / Prüfung 2
16.04.2020 Rückzahlung von Gebühren Recherche / Prüfung 1
14.04.2020 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
14.04.2020 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 4
14.04.2020 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 6
14.04.2020 Informationen zur Recherchenstrategie Recherche / Prüfung 1
01.04.2020 Recherchebeginn Recherche / Prüfung 1
06.03.2020 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
06.03.2020 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
06.03.2020 Mitteilung an benannten Erfinder Recherche / Prüfung 1
14.01.2020 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
14.01.2020 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
14.01.2020 Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
14.01.2020 Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 0
14.01.2020 Beschreibung Recherche / Prüfung 104
14.01.2020 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
14.01.2020 Zeichnungen Recherche / Prüfung 21
14.01.2020 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 6
23.10.2017 Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 0
09.06.2011 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 271