Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
28.10.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
22.11.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
09.08.2023 | Änderung - Vertreter | |
16.12.2022 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
03.12.2022 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
02.12.2022 | Erster Prüfungsbericht | |
26.10.2022 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
29.10.2021 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
06.10.2020 | Änderung durch den Anmelder | |
01.09.2020 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
07.08.2020 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 09.09.2020 [2020/37] |
19.06.2020 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 22.07.2020 [2020/30] |
22.05.2020 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 24.06.2020 [2020/26] |
22.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 24.06.2020 [2020/26] |
15.01.2020 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
14.01.2020 | Änderung - Vertreter |