EP3696263 - VERFAHREN ZUR GAMMADELTA-T-ZELLEXPANSION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 17.07.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.07.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.08.2021 [2021/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten King's College London Strand London WC2R 2LS / GB | [2020/34] | Erfinder | 01 /
Maher, John Bermondsey Wing Guy's Hospital St Thomas Street London SE1 9RT / GB | 02 /
Parente Pereira Puri, Ana Catarina c/o 46 Eton Avenue Finchley London N12 0BB / GB | 03 /
Beatson, Richard Esmond Innovation Hub Cancer Centre Guys' Hospital London SE1 9RT / GB | [2020/34] | Vertreter | Greaves Brewster LLP Copa House Station Road Cheddar, Somerset BS27 3AH / GB | [2020/34] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20152991.4 | 04.12.2015 | [2020/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20140021716 | 05.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201421716 | [2020/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3696263 | Datum: | 19.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.06.2020 | Klassifikation | IPC: | C12N5/0783, A61K35/17, A61K31/7068, A61P35/00, A61P35/02, A61P43/00 | [2020/34] | CPC: |
C12N5/0636 (EP,CN,KR,US);
A61K2239/31 (EP,CN,KR,US);
A61K2239/38 (EP,CN,KR,US);
A61K2239/48 (EP,CN,KR,US);
A61K2239/49 (EP,CN,KR,US);
A61K31/7068 (EP,US);
A61K39/4611 (EP,CN,KR,US);
A61K39/4644 (EP,CN,KR,US);
A61P35/00 (EP);
A61P35/02 (EP);
A61P43/00 (EP);
C12N5/0637 (EP,CN,KR,US);
C12N2500/42 (EP,CN,KR,US);
C12N2501/15 (EP,CN,KR,US);
C12N2501/20 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR GAMMADELTA-T-ZELLEXPANSION | [2020/34] | Englisch: | GAMMADELTA T CELL EXPANSION PROCEDURE | [2020/34] | Französisch: | PROCÉDURE D'EXPANSION DE LYMPHOCYTES T GAMMADELTA | [2020/34] | Prüfungsverfahren | 20.02.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/32] | 17.03.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/32] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP15819849.9 / EP3227435 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2020 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2006017954 (UNIV BERN [CH], et al); | [A]CN103436493 (UNIV ZHEJIANG); |