EP3666534 - BANDKASSETTE FÜR BANDDRUCKER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.08.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.05.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SE | veröffentlicht am 11.09.2024 [2024/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA 15-1, Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya-shi Aichi-ken 467-8561 / JP | [2020/25] | Erfinder | 01 /
YAMAGUCHI, Koshiro c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA Intellectual Property Dept. 1-1-1, Kawagishi, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi, 467-8562 / JP | 02 /
SAGO, Akira c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA Intellectual Property Dept. 1-1-1, Kawagishi, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi, 467-8562 / JP | [2020/25] | Vertreter | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB Prinz-Ludwig-Straße 40A 85354 Freising / DE | [2020/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20153442.7 | 26.03.2010 | [2020/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090086172 | 31.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009086172 | JP20090086184 | 31.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009086184 | JP20090086201 | 31.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009086201 | JP20090086222 | 31.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009086222 | [2020/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3666534 | Datum: | 17.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3666534 | Datum: | 17.01.2024 | Sprache: | EN | [2024/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.05.2020 | Klassifikation | IPC: | B41J15/04, B41J3/407 | [2020/25] | CPC: |
B41J15/044 (EP,KR,US);
B41J2/0057 (US);
B41J11/008 (KR);
B41J15/02 (KR);
B41J32/00 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2020/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BANDKASSETTE FÜR BANDDRUCKER | [2020/25] | Englisch: | TAPE CASSETTE FOR TAPE PRINTER | [2020/25] | Französisch: | CASSETTE DE BANDE POUR IMPRIMANTE À BANDE | [2020/25] | Prüfungsverfahren | 23.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/25] | 01.12.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.05.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.09.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.02.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.06.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.12.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.12.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.12.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP10711776.4 / EP2414170 | EP12160324.5 / EP2468520 | Teilanmeldung(en) | EP23214885.8 / EP4309904 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 23.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 08.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 07.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 27.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 17.01.2024 | BG | 17.01.2024 | ES | 17.01.2024 | FI | 17.01.2024 | HR | 17.01.2024 | LT | 17.01.2024 | LV | 17.01.2024 | NL | 17.01.2024 | PL | 17.01.2024 | SE | 17.01.2024 | NO | 17.04.2024 | GR | 18.04.2024 | IS | 17.05.2024 | PT | 17.05.2024 | [2024/37] |
Frühere [2024/36] | AT | 17.01.2024 | |
BG | 17.01.2024 | ||
ES | 17.01.2024 | ||
FI | 17.01.2024 | ||
HR | 17.01.2024 | ||
LT | 17.01.2024 | ||
LV | 17.01.2024 | ||
NL | 17.01.2024 | ||
PL | 17.01.2024 | ||
NO | 17.04.2024 | ||
GR | 18.04.2024 | ||
IS | 17.05.2024 | ||
PT | 17.05.2024 | ||
Frühere [2024/35] | AT | 17.01.2024 | |
BG | 17.01.2024 | ||
ES | 17.01.2024 | ||
FI | 17.01.2024 | ||
HR | 17.01.2024 | ||
LT | 17.01.2024 | ||
NL | 17.01.2024 | ||
NO | 17.04.2024 | ||
GR | 18.04.2024 | ||
IS | 17.05.2024 | ||
Frühere [2024/34] | BG | 17.01.2024 | |
FI | 17.01.2024 | ||
HR | 17.01.2024 | ||
LT | 17.01.2024 | ||
NL | 17.01.2024 | ||
NO | 17.04.2024 | ||
GR | 18.04.2024 | ||
IS | 17.05.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 17.01.2024 | |
NL | 17.01.2024 | ||
NO | 17.04.2024 | ||
IS | 17.05.2024 | ||
Frühere [2024/32] | NL | 17.01.2024 | |
IS | 17.05.2024 | ||
Frühere [2024/31] | NL | 17.01.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5771803 (TAKAMI HIROSHI [JP]) [X] 5,13,14* figure 2 *; | [XA]US2008080922 (VANDERMEULEN KRIS [BE]) [X] 1-4,6,7,12,15 * figures 23,24 * [A] 8-11 | vom Anmelder | JPS543659B |