EP3664341 - VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG VON ACK/NACK IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM UND VORRICHTUNG MIT VERWENDUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.01.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.10.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-Gu SEOUL 07336 / KR | [2020/24] | Erfinder | 01 /
AHN, Joonkui IP Center, LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil, Seocho-gu 06772 Seoul / KR | 02 /
YANG, Suckchel IP Center, LG Electronics Inc. 19 Yangjae-daero 11-gil, Seocho-gu 06772 Seoul / KR | [2020/24] | Vertreter | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2020/24] | Frenkel, Matthias Alexander Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20154594.4 | 31.12.2015 | [2020/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462098347P | 31.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462098347 P | US201562161225P | 13.05.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562161225 P | US201562161869P | 14.05.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562161869 P | US201562190721P | 09.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562190721 P | US201562203922P | 12.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562203922 P | US201562209310P | 24.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562209310 P | US201562216346P | 09.09.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562216346 P | US201562251122P | 05.11.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562251122 P | [2020/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3664341 | Datum: | 10.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3664341 | Datum: | 03.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.05.2020 | Klassifikation | IPC: | H04L1/18, H04L5/00, H04L1/00 | [2020/24] | CPC: |
H04L1/0026 (EP,US);
H04L1/0006 (CN);
H04L5/0055 (EP,US);
H04L1/003 (EP,US);
H04L1/0031 (EP);
H04L1/1861 (EP,US);
H04L1/1864 (EP);
H04L1/1896 (EP,US);
H04L5/00 (US);
H04L5/0053 (EP);
H04W72/044 (CN);
H04W72/0446 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/34] |
Frühere [2020/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG VON ACK/NACK IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM UND VORRICHTUNG MIT VERWENDUNG DAVON | [2020/24] | Englisch: | METHOD FOR TRANSMITTING ACK/NACK IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND DEVICE USING SAME | [2020/24] | Französisch: | PROCÉDÉ DE TRANSMISSION D'ACCUSÉS DE RÉCEPTION/ACCUSÉS DE RÉCEPTION NÉGATIFS (ACK/NACK) DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL ET DISPOSITIF L'UTILISANT | [2020/24] | Prüfungsverfahren | 30.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/24] | 14.07.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.10.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.12.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.12.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.12.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP15875752.6 / EP3242433 | Einspruch (Einsprüche) | 04.11.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.12.2015 | AL | 03.02.2021 | AT | 03.02.2021 | CY | 03.02.2021 | CZ | 03.02.2021 | DK | 03.02.2021 | EE | 03.02.2021 | ES | 03.02.2021 | FI | 03.02.2021 | HR | 03.02.2021 | IT | 03.02.2021 | LT | 03.02.2021 | LV | 03.02.2021 | MC | 03.02.2021 | MK | 03.02.2021 | MT | 03.02.2021 | NL | 03.02.2021 | PL | 03.02.2021 | RO | 03.02.2021 | RS | 03.02.2021 | SE | 03.02.2021 | SI | 03.02.2021 | SK | 03.02.2021 | SM | 03.02.2021 | BG | 03.05.2021 | NO | 03.05.2021 | GR | 04.05.2021 | IS | 03.06.2021 | PT | 04.06.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 31.12.2015 | |
AL | 03.02.2021 | ||
AT | 03.02.2021 | ||
CY | 03.02.2021 | ||
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
ES | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
IT | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
MC | 03.02.2021 | ||
MK | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RO | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SI | 03.02.2021 | ||
SK | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2023/41] | HU | 31.12.2015 | |
AL | 03.02.2021 | ||
AT | 03.02.2021 | ||
CY | 03.02.2021 | ||
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
ES | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
IT | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
MC | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RO | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SI | 03.02.2021 | ||
SK | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 31.12.2015 | |
AL | 03.02.2021 | ||
AT | 03.02.2021 | ||
CY | 03.02.2021 | ||
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
ES | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
IT | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
MC | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RO | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SK | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 03.02.2021 | |
AT | 03.02.2021 | ||
CY | 03.02.2021 | ||
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
ES | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
IT | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
MC | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RO | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SK | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 03.02.2021 | |
AT | 03.02.2021 | ||
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
ES | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
IT | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
MC | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RO | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SK | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 03.02.2021 | |
AT | 03.02.2021 | ||
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
ES | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
IT | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RO | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SK | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 03.02.2021 | |
AT | 03.02.2021 | ||
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
ES | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RO | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SK | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 03.02.2021 | |
AT | 03.02.2021 | ||
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
ES | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RO | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SK | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 03.02.2021 | |
AT | 03.02.2021 | ||
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RO | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SK | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 03.02.2021 | |
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RO | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SK | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 03.02.2021 | |
CZ | 03.02.2021 | ||
DK | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 03.02.2021 | |
CZ | 03.02.2021 | ||
EE | 03.02.2021 | ||
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 03.02.2021 | |
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
SM | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/42] | AT | 03.02.2021 | |
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
IS | 03.06.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/39] | AT | 03.02.2021 | |
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
PL | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | AT | 03.02.2021 | |
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
NL | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
SE | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 03.02.2021 | |
FI | 03.02.2021 | ||
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
LV | 03.02.2021 | ||
RS | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 03.02.2021 | |
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
BG | 03.05.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
GR | 04.05.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 03.02.2021 | |
HR | 03.02.2021 | ||
LT | 03.02.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 03.02.2021 | |
LT | 03.02.2021 | ||
NO | 03.05.2021 | ||
PT | 04.06.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A] - CATT, "PUCCH for TDD eIMTA", vol. RAN WG1, no. Prague, Czech Republic; 20140210 - 20140214, (20140209), 3GPP DRAFT; R1-140069, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN/RAN1/Docs/, (20140209), XP050735635 [A] 1-8 * Proposal 7; page 3 * |