EP3683793 - GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG OHNE NEBENINFORMATIONEN FÜR CELP-CODIERER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.10.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.01.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 19.06.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastr. 27c 80686 München / DE | [2022/16] |
Frühere [2020/30] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastraße 27c 80686 München / DE | Erfinder | 01 /
Fuchs, Guillaume c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | 02 /
Helmrich, Christian c/o Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik Heinrich-Hertz-Institut, HHI Einsteinufer 37 10587 Berlin / DE | 03 /
Jander, Manuel c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | 04 /
Schubert, Benjamin c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | 05 /
Yokotani, Yoshikazu c/o Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS Am Wolfsmantel 33 91058 Erlangen / DE | [2020/30] | Vertreter | Burger, Markus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstraße 2 81373 München / DE | [2020/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20155722.0 | 28.01.2014 | [2020/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361758189P | 29.01.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361758189 P | [2020/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3683793 | Datum: | 22.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.06.2020 | Klassifikation | IPC: | G10L19/028, G10L19/12 | [2024/29] | CPC: |
G10L19/028 (EP,RU,US);
G10L19/087 (RU,US);
G10L19/002 (US);
G10L19/12 (EP,RU,US)
|
Frühere IPC [2020/30] | G10L19/028 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/09] |
Frühere [2020/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG OHNE NEBENINFORMATIONEN FÜR CELP-CODIERER | [2020/30] | Englisch: | NOISE FILLING WITHOUT SIDE INFORMATION FOR CELP-LIKE CODERS | [2020/30] | Französisch: | REMPLISSAGE DE BRUIT SANS INFORMATION SECONDAIRE POUR CODEURS DE TYPE CELP | [2020/30] | Prüfungsverfahren | 22.01.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.01.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/09] | 22.01.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.10.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.04.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.06.2024 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 04.07.2024 geplant war | 04.07.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 08.07.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP14701567.1 / EP2951816 | EP16176505.2 / EP3121813 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 17.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 17.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 17.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US6691085 (ROTOLA-PUKKILA JANI [FI], et al); | [A]US2011202352 (NEUENDORF MAX [DE], et al); | [A]US2012046955 (RAJENDRAN VIVEK [US], et al) | vom Anmelder | WO2012110476 |