blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP3708623

EP3708623 - VERWENDUNG VON ALKYDHARZEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  02.06.2023
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  22.07.2022
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  19.03.2021
FrühereAnmeldung veröffentlicht
Status aktualisiert am  14.08.2020
Letztes Ereignis   Tooltip02.06.2023Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 05.07.2023  [2023/27]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Dr. Klaus Schepers Patentverwaltung
Tiergartenstrasse 8
35619 Braunfels / DE
[2021/01]
Frühere [2020/38]Für alle benannten Staaten
POM Patentverwaltungs GbR
Tiergartenstrasse 8
35619 Braunfels / DE
Erfinder01 / SCHEPERS, Klaus
Tiergartenstrasse 8
35619 Braunfels / DE
02 / MISCHO, Horst
Trimmelter Weg 9
54295 Trier / DE
03 / BIRKEL, Alexander
Saphirweg 18
64287 Darmstadt / DE
04 / SABANOV, Elena
Rosenhuegel 17
33129 Delbrueck / DE
05 / BREMSER, Wolfgang
Bayernweg 46
33102 Paderborn / DE
 [2020/38]
VertreterLederer & Keller Patentanwälte Partnerschaft mbB
Unsöldstraße 2
80538 München / DE
[N/P]
Frühere [2020/38]Teipel, Stephan, et al
Lederer & Keller
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Unsöldstrasse 2
80538 München / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag20157827.513.03.2017
[2020/38]
Prioritätsnummer, PrioritätstagEP2016015999411.03.2016         Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 16159994
[2020/38]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP3708623
Datum:16.09.2020
Sprache:EN
[2020/38]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP04.08.2020
KlassifikationIPC:C09D167/08, C09D5/16, C09D9/00, // C02F1/50, A61L2/232, D21H21/36
[2020/38]
CPC:
A61L2/232 (EP,US); C09D5/14 (US); A01N37/10 (US);
C02F1/50 (EP,US); C09D167/08 (EP,US); C09D5/1662 (EP,US);
C09D5/1681 (EP,US); D21H21/36 (EP,US); C02F2303/04 (US);
C02F2303/20 (EP,US); C02F2307/14 (EP,US) (-)
C-Set:
C09D167/08, C08L61/28 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2021/16]
Frühere [2020/38]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VERWENDUNG VON ALKYDHARZEN[2020/38]
Englisch:USE OF ALKYD RESINS[2020/38]
Französisch:UTILISATION DE RÉSINES ALKYDES[2020/38]
Prüfungsverfahren15.03.2021Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
15.03.2021Prüfungsantrag gestellt  [2021/16]
15.03.2021Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist
25.07.2022Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
07.02.2023Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2023/27]
02.03.2023Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen  [2023/27]
Stammanmeldung(en)   TooltipEP17709998.3  / EP3426739
Teilanmeldung(en)EP22168879.9  / EP4047063
EP22180815.7  / EP4083151
Entrichtete GebührenJahresgebühr
18.02.2020Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
18.02.2020Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
24.03.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
28.03.2022Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
31.03.202307   M06   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[XAI]US3684752  (GOTO MASAHIRO, et al);
 [XI]GB1595738  (SAPOLIN PAINTS);
 [XAI]EP0344565  (VIANOVA KUNSTHARZ AG [AT]);
 [XAI]WO2010040902  (TIKKURILA OY [FI], et al)
vom AnmelderUS4039494
 WO2010004903
 WO2010040903
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.