EP3876374 - ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR EINEN HOCHSPANNUNGSDURCHFÜHRUNGSMESSANSCHLUSS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.03.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 06.08.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi Energy Ltd Brown-Boveri-Strasse 5 8050 Zürich / CH | [2023/50] |
Frühere [2022/03] | Für alle benannten Staaten Hitachi Energy Switzerland AG Bruggerstrasse 72 5400 Baden / CH | ||
Frühere [2021/36] | Für alle benannten Staaten ABB Power Grids Switzerland AG Bruggerstrasse 72 5400 Baden / CH | Erfinder | 01 /
JOHANSSON, Kenneth Marknadsvägen 163, Lgh 1302 183 78 Täby / SE | [2021/36] | Vertreter | Valea AB Box 7086 103 87 Stockholm / SE | [2021/36] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20160556.5 | 03.03.2020 | [2021/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3876374 | Datum: | 08.09.2021 | Sprache: | EN | [2021/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.09.2020 | Klassifikation | IPC: | H02H9/04, H02H9/06, G01R31/12 | [2021/36] | CPC: |
H02H9/041 (EP,KR);
H02H9/06 (EP,KR,US);
G01R31/1254 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/15] |
Frühere [2021/36] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR EINEN HOCHSPANNUNGSDURCHFÜHRUNGSMESSANSCHLUSS | [2021/36] | Englisch: | OVERVOLTAGE PROTECTION FOR HV BUSHING TEST TAP | [2021/36] | Französisch: | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS POUR ROBINET DE TEST DE TRAVERSÉE HAUTE TENSION | [2021/36] | Prüfungsverfahren | 08.03.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/15] | 08.03.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US6226166 (GUMLEY JOHN RICHARD [AU], et al); | [Y]US2004070913 (MACANDA CHRISTIAN [FR]); | [Y]WO2013178168 (ZTE CORP [CN]) | vom Anmelder | US9557349 |